EP2108176 - SYSTÈME E DE SERVICES D'INFORMATIONS SUR LES VOYAGES ET MÉTHODE FOURNISSANT DES INFORMATIONS SUR LES VOYAGES DANS CE MÊME SYSTÈME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 01.07.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2016 | Rejet de la demande | publié le 03.08.2016 [2016/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thinkware Systems Corporation Hanmi Tower 15 Fl., 45 Bangi-dong, Songpa-gu Seoul 138-050 / KR | [2009/42] | Inventeur(s) | 01 /
WON, Joonghie No. 105-801 Sungwon 1-cha Apt. Singok 1-dong Uijeongbu-si Gyeonggi-do 480-727 / KR | [2009/42] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2011/18] | Jansen, Cornelis Marinus, et al VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Précédent [2009/42] | Carangelo, Pierluigi Jacobacci & Partners S.p.A. Via della Quattro Fontane 15 00184 Roma / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 07860676.1 | 27.12.2007 | [2009/42] | WO2007KR06857 | Numéro de priorité, date | KR20070010972 | 02.02.2007 Format original publié: KR 20070010972 | [2009/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008093935 | Date: | 07.08.2008 | Langue: | EN | [2008/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2108176 | Date: | 14.10.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.08.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.08.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.11.2011 | Classification | IPC: | G06Q50/00, G06Q10/00 | [2011/50] | CPC: |
G01C21/343 (EP,US);
G06Q50/14 (EP,KR,US);
G01C21/3679 (US);
G01C21/3611 (US);
G06Q10/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/42] | G06Q50/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/42] | Titre | Allemand: | REISEINFORMATIONSDIENSTSYSTEM UND -VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON REISEINFORMATIONEN FÜR DAS GLEICHE SYSTEM | [2009/42] | Anglais: | TRAVEL INFORMATION SERVICE SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING TRAVEL INFORMATION OF THE SAME SYSTEM | [2009/42] | Français: | SYSTÈME E DE SERVICES D'INFORMATIONS SUR LES VOYAGES ET MÉTHODE FOURNISSANT DES INFORMATIONS SUR LES VOYAGES DANS CE MÊME SYSTÈME | [2009/42] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2009 | Taxe nationale de base payée | 29.07.2009 | Taxe de recherche payée | 29.07.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.07.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/42] | 30.05.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.12.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.04.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.2016 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 05.02.2016 | 05.02.2016 | Date des procédures orales (annulées) | 21.03.2016 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2016/31] | 31.03.2016 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2016/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.12.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2015 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [L] - "STATEMENT IN ACCORDANCE WITH THE NOTICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE DATED 1 OCTOBER 2007 CONCERNING BUSINESS METHODS - EPC / ERKLAERUNG GEMAESS DER MITTEILUNG DES EUROPAEISCHEN PATENTAMTS VOM 1.OKTOBER 2007 UEBER GESCHAEFTSMETHODEN - EPU / DECLARATION CONFORMEMENT AU COMMUNIQUE DE L'OFFICE EUROP", 20071101, (20071101), XP007905525 [L] 1-15 * Statement in accordance with the Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning business methods (OJ 11/2007; p592f) The claimed subject matter, with due regard to the description and drawings, relates to processes comprised in the list of subject matter and activities excluded from patentability under Art.52(2) and (3) EPC. The applicant is advised that in accordance with the established practice of the EPO, no search need be performed in respect of those aspects of the claimed invention. The only identifiable technical aspects of the claimed invention relate to the use of conventional, general-purpose data processing technology for processing data of an inherently non-technical nature. The information technology employed is considered to have been generally known as it was widely available to everyone at the date of filing/priority of the present application. The notoriety of such prior art cannot reasonably be contested. No documentary evidence was therefore considered required. * | Recherche internationale | [Y]KR20060114943 (THINKWARE SYSTEMS CORP [KR]); | [Y]KR20060095601 (MANDO MAP & SOFT CO LTD [KR]); | [Y]JP2004144506 (MAZDA MOTOR) | Examen | EP1054236 |