EP2079141 - Dispositif de démarrage pour un moteur électrique doté d'une technique de sécurité intégrée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.03.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, HU, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2013/11] |
Précédent [2009/29] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Braune, Christian Paradeplatz 3 92224 Amberg / DE | 02 /
Fröhlich, Paul Theodor-Heuss-Strasse 5 92237 Sulzbach-Rosenberg / DE | 03 /
Krämer, Werner Ströberstrasse 7 92421 Schwandorf / DE | 04 /
Neumann, Bernhard Untere Leitenstrasse 16 90556 Cadolzburg / DE | 05 /
Prölss, Manfred Schlehenweg 12 92263 Ebermannsdorf / DE | 06 /
Schumann, Gordon Schenkstrasse 55 91052 Erlangen / DE | [2009/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08000495.5 | 11.01.2008 | [2009/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2079141 | Date: | 15.07.2009 | Langue: | DE | [2009/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2079141 | Date: | 07.05.2014 | Langue: | DE | [2014/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.2008 | Classification | IPC: | H02H7/08, G05B9/03 | [2009/29] | CPC: |
H02H7/0844 (EP);
G05B9/03 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/29] | Titre | Allemand: | Anschalteinrichtung für einen Elektromotor mit integrierter Sicherheitstechnik | [2009/29] | Anglais: | Starting device for an electromotor with integrated safety technology | [2009/29] | Français: | Dispositif de démarrage pour un moteur électrique doté d'une technique de sécurité intégrée | [2009/29] | Procédure d'examen | 18.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/04] | 28.01.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.03.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 31.03.2014 | Taxe de délivrance payée | 31.03.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.01.2010 | Opposition(s) | 10.02.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.01.2008 | BG | 07.05.2014 | CY | 07.05.2014 | CZ | 07.05.2014 | DK | 07.05.2014 | EE | 07.05.2014 | ES | 07.05.2014 | FI | 07.05.2014 | HR | 07.05.2014 | LT | 07.05.2014 | LV | 07.05.2014 | MC | 07.05.2014 | MT | 07.05.2014 | NL | 07.05.2014 | PL | 07.05.2014 | RO | 07.05.2014 | SI | 07.05.2014 | SK | 07.05.2014 | TR | 07.05.2014 | NO | 07.08.2014 | GR | 08.08.2014 | IS | 07.09.2014 | PT | 08.09.2014 | AT | 11.01.2015 | GB | 11.01.2015 | IE | 11.01.2015 | LU | 11.01.2015 | BE | 31.01.2015 | CH | 31.01.2015 | LI | 31.01.2015 | [2017/39] |
Précédent [2017/03] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
MT | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
AT | 11.01.2015 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
IE | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2016/25] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
AT | 11.01.2015 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
IE | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2016/07] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
IE | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/48] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/47] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/43] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/39] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/36] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/30] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/12] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CY | 07.05.2014 | |
DK | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/02] | CY | 07.05.2014 | |
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 07.05.2014 | |
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 07.05.2014 | |
FI | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 07.05.2014 | |
LT | 07.05.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 07.05.2014 | Citations: | Recherche | [A]DE102005028559 (DOLD & SOEHNE KG E [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]DE102006046286 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * abstract * |