EP1953705 - Procédé et système pour remédier aux erreurs lors du traitement de données de flux d'impression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.10.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.11.2021 [2021/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pitney Bowes, Inc. 27 Waterview Drive Shelton, CT 06484 / US | [2020/34] |
Précédent [2008/32] | Pour tous les Etats désignés Pitney Bowes, Inc. One Elmcroft Road Stamford, CT 06926-0700 / US | Inventeur(s) | 01 /
Sharma, Vishnu Mrs. Arundhati Chakravarty Damyanti Apts. Flat C-103 Behera Sahi Bhubaneshwar, Orissa 751012 / IN | 02 /
Rolling, Patrick 2130 Mount Vernon Road Southington, Connecticut 06489 / US | 03 /
Zamanian, Elaheh E. 23 Applegate Lane Trumbull, Connecticut 06611 / US | 04 /
Zhang, Yichun 1062-A Morden Blush Lane Webster, New York 14580 / US | 05 /
Nethala, Vinod B. 352 Papere Ridge Shelton, Connecticut 06484 / US | [2020/49] |
Précédent [2008/32] | 01 /
Sharma, Vishnu Mrs. Arundhati Chakravarty Damyanti Apts. Flat C-103 Behera Sahi Bhubaneshwar, Orissa 751012 / IN | ||
02 /
Rolling, Patrick 2130 Mount Vernon Road Southington, Connecticut 06489 / US | |||
03 /
Zamanian, Elaheh E. 23 Applegate Lane Trumbull, Connecticut 06611 / US | |||
04 /
Zhang, Yichun 1062-A Morden Blush Lane Webster, New York 14580 / US | |||
05 /
Nethala, Vinod B. 352 Papere Ridge Shelton, Connecticut 06484 / US | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2020/49] |
Précédent [2008/32] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08001906.0 | 01.02.2008 | [2008/32] | Numéro de priorité, date | US20070899595P | 05.02.2007 Format original publié: US 899595 P | US20070799418 | 01.05.2007 Format original publié: US 799418 | [2008/33] |
Précédent [2008/32] | US20070899595P | 05.02.2007 | |
US20070799418 | 01.03.2007 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1953705 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | EN | [2008/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1953705 | Date: | 02.02.2011 | [2011/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1953705 | Date: | 02.12.2020 | Langue: | EN | [2020/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.01.2011 | Classification | IPC: | G07B17/00 | [2008/32] | CPC: |
G07B17/00467 (EP,US);
G06F3/1208 (EP,US);
G06F3/121 (EP,US);
G06F3/1234 (EP);
G06F3/126 (EP,US);
G06F3/1284 (EP,US);
G06F3/1285 (EP);
G07B17/00508 (EP);
G07B2017/0033 (EP);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2011/40] |
Précédent [2008/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und System zur Fehlerreduzierung beim Verarbeiten von Druckstromdaten | [2008/32] | Anglais: | Method and system for mitigating errors when processing print stream data | [2008/32] | Français: | Procédé et système pour remédier aux erreurs lors du traitement de données de flux d'impression | [2008/32] | Procédure d'examen | 20.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.08.2011 | Requête en examen déposée [2011/37] | 03.08.2011 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 08.09.2011 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.06.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.2016 | Date des procédures orales | 14.03.2016 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 14.03.2016 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 29.06.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.10.2020 | Taxe de délivrance payée | 21.10.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.10.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Recours après examen | 12.04.2016 | Recours reçu No. T1900/16 | 07.07.2016 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 17.04.2020 | Résultat de la procédure de recours : renvoy pour délivrance | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.02.2012 | Opposition(s) | 03.09.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 27.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0745435 (PITNEY BOWES INC [US]); | [X]US6115132 (NAKATSUMA TAKUJI [JP], et al); | [X]US2002171864 (SESEK ROBERT [US]) | par le demandeur | US2007179664 |