EP1975073 - Machine destinée à remplir et fermer des sacs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.03.2023 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 12.04.2023 [2023/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Windmöller & Hölscher KG Münsterstrasse 50 49525 Lengerich/Westf. / DE | [2008/40] | Inventeur(s) | 01 /
Kölker, Martin Friedenstrasse 9 49477 Ibbenbüren / DE | 02 /
Huil, Oliver Tannenstrasse 7 48477 Hörstel / DE | 03 /
Knoke, Thomas Zum Bussberg 8 33619 Bielefeld / DE | 04 /
Schulten, Ludger Nachtigallenweg 7 48496 Hopsten / DE | [2008/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08004887.9 | 15.03.2008 | [2008/40] | Numéro de priorité, date | DE20071015251 | 27.03.2007 Format original publié: DE102007015251 | [2008/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1975073 | Date: | 01.10.2008 | Langue: | DE | [2008/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1975073 | Date: | 15.10.2014 | Langue: | DE | [2014/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1975073 | Date: | 04.11.2015 | Langue: | DE | [2015/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2014 | Classification | IPC: | B65B43/46 | [2008/40] | CPC: |
B65B43/465 (EP);
B65B1/02 (EP);
B65B1/12 (EP);
B65B1/22 (EP);
B65B1/26 (EP);
B65B1/28 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/22] |
Précédent [2008/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Maschine zum Füllen und Schliessen von Säcken | [2008/40] | Anglais: | Machine for filling and closing sacks | [2008/40] | Français: | Machine destinée à remplir et fermer des sacs | [2008/40] | Procédure d'examen | 15.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/22] | 01.06.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.09.2015 | Taxe de délivrance payée | 25.09.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.09.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.06.2015 | Opposition(s) | 05.08.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.03.2008 | BG | 04.11.2015 | CY | 04.11.2015 | CZ | 04.11.2015 | DK | 04.11.2015 | EE | 04.11.2015 | FI | 04.11.2015 | HR | 04.11.2015 | LT | 04.11.2015 | LV | 04.11.2015 | MC | 04.11.2015 | MT | 04.11.2015 | RO | 04.11.2015 | SE | 04.11.2015 | SI | 04.11.2015 | SK | 04.11.2015 | TR | 04.11.2015 | NO | 04.02.2016 | GR | 05.02.2016 | IS | 04.03.2016 | PT | 04.03.2016 | GB | 15.03.2016 | IE | 15.03.2016 | LU | 15.03.2016 | CH | 31.03.2016 | FR | 31.03.2016 | LI | 31.03.2016 | [2023/15] |
Précédent [2018/38] | HU | 15.03.2008 | |
BG | 04.11.2015 | ||
CY | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
TR | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
GB | 15.03.2016 | ||
IE | 15.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2018/33] | HU | 15.03.2008 | |
CY | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
TR | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
GB | 15.03.2016 | ||
IE | 15.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 15.03.2008 | |
CY | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
GB | 15.03.2016 | ||
IE | 15.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/40] | CZ | 04.11.2015 | |
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
GB | 15.03.2016 | ||
IE | 15.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/10] | CZ | 04.11.2015 | |
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
GB | 15.03.2016 | ||
IE | 15.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/08] | CZ | 04.11.2015 | |
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
GB | 15.03.2016 | ||
IE | 15.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 04.11.2015 | |
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
IE | 15.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 04.11.2015 | |
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
Précédent [2016/47] | CZ | 04.11.2015 | |
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
LU | 15.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | CZ | 04.11.2015 | |
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 04.11.2015 | |
EE | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 04.11.2015 | |
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | FI | 04.11.2015 | |
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | FI | 04.11.2015 | |
HR | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | HR | 04.11.2015 | |
LT | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/22] | LT | 04.11.2015 | |
NO | 04.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | LT | 04.11.2015 | |
NO | 04.02.2016 | ||
Précédent [2016/20] | LT | 04.11.2015 | Citations: | Recherche | [A]US4510736 (MUELLER MATHIAS [DE]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]DE9301355U (WINDMOELLER & HOELSCHER [DE]) [A] 1-9 * figure 2 *; | [A]US5768863 (MCGREGOR HAROLD R [US], et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]EP1050457 (WINDMOELLER & HOELSCHER [DE]) [A] 1-9 * abstract * * column 4, line 30 - line 38 * * figure 5 *; | [AD]WO2006053627 (WINDMOELLER & HOELSCHER [DE], et al) [AD] 1-9* abstract * | par le demandeur | DE9301355U | EP1459981 | WO2006053627 |