EP2104179 - Émetteur-récepteur satellite [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.07.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS, TR État(s) actualisé(s): MT | publié le 15.08.2018 [2018/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SES Astra S.A. 6815 Château de Betzdorf / LU | [2009/39] | Inventeur(s) | 01 /
Grotz, Joel SES Astra S.A. 6815 Château de Betzdorf / LU | [2009/39] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2016/08] |
Précédent [2009/39] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08005308.5 | 20.03.2008 | [2009/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2104179 | Date: | 23.09.2009 | Langue: | EN | [2009/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2104179 | Date: | 24.02.2016 | Langue: | EN | [2016/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.03.2009 | Classification | IPC: | H01Q1/24, H01Q25/00, H04B1/18, H04H40/90 | [2009/39] | CPC: |
H01Q1/247 (EP,US);
H01Q25/001 (EP,US);
H04B1/18 (EP,US);
H04H40/90 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/08] |
Précédent [2009/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | 23.03.2010 | BA | 23.03.2010 | MK | 23.03.2010 | RS | 23.03.2010 | Titre | Allemand: | Satellitensendeempfänger | [2009/39] | Anglais: | Satellite transceiver | [2009/39] | Français: | Émetteur-récepteur satellite | [2009/39] | Procédure d'examen | 16.03.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/18] | 10.02.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.06.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.06.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2015 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 24.09.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.12.2015 | Taxe de délivrance payée | 17.12.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.12.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.02.2014 | Opposition(s) | 25.11.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2011 | 04   M06   Taxe payée le   12.09.2011 | 31.03.2012 | 05   M06   Taxe payée le   10.05.2012 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.03.2008 | AT | 24.02.2016 | CY | 24.02.2016 | CZ | 24.02.2016 | DK | 24.02.2016 | EE | 24.02.2016 | FI | 24.02.2016 | HR | 24.02.2016 | IS | 24.02.2016 | LT | 24.02.2016 | LV | 24.02.2016 | PL | 24.02.2016 | RO | 24.02.2016 | SI | 24.02.2016 | SK | 24.02.2016 | TR | 24.02.2016 | MT | 31.03.2016 | BG | 24.05.2016 | GR | 25.05.2016 | [2018/31] |
Précédent [2018/28] | HU | 20.03.2008 | |
AT | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MT | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2017/47] | AT | 24.02.2016 | |
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MT | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 24.02.2016 | |
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 24.02.2016 | |
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2016/46] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2016/35] | FI | 24.02.2016 | |
HR | 24.02.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | Citations: | Recherche | [Y]EP0416264 (HUGHES AIRCRAFT CO [US]) [Y] 3,4,8,9,14,16,17 * column 3, line 43 - column 9, line 5 ** figures 1-3 *; | [DA]US5568158 (GOULD HARRY J [US]) [DA] 1,3,4,8,9,14,16,17 * column 3, line 50 - column 6, line 64 * * figures 1A-1C,2A,2B,4 *; | [A]EP1089469 (SHARP KK [JP]) [A] 1 * paragraphs [0046] - [0071] * * figures 1-5 *; | [A]US2007019117 (NAKANO YOSHIAKI [JP]) [A] 1 * paragraphs [0051] - [0062] * * figure 1 *; | [XY]WO2007084389 (MEDIAUR TECHNOLOGIES INC [US], et al) [X] 1,2,5-7,10-13,15 * page 19, line 17 - page 20, line 25 * * figures 10-5 * [Y] 3,4,8,9,14,16,17 | par le demandeur | US5568158 | - J. H. WINTERS, "Optimum Combining in Digital Mobile Radio with Cochannel Interference", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, (198407), vol. SAC-2, no. 4 |