EP2108702 - Synthèse d'acides gras polyinsaturés dans la levure [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 05.02.2010 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.02.2010 | Rejet de la demande | publié le 10.03.2010 [2010/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Organo Balance GmbH Gustav-Meyer-Allee 25 13355 Berlin / DE | [2009/42] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/42] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08006915.6 | 07.04.2008 | [2009/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2108702 | Date: | 14.10.2009 | Langue: | EN | [2009/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.07.2008 | Classification | IPC: | C12P7/64, C12N1/18, A23L1/30, A23K1/16 | [2009/42] | CPC: |
C12P7/6472 (EP,US);
A23K20/158 (EP);
A23L33/12 (EP);
C11B1/10 (EP);
C12N1/18 (EP);
C12N9/0083 (EP);
C12N9/1029 (EP);
C12P7/6427 (EP,US);
C12P7/6431 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/42] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Synthese mehrfach ungesättigter Fettsäuren in Hefe | [2009/42] | Anglais: | Synthesis of polyunsaturated fatty acids in yeast | [2009/42] | Français: | Synthèse d'acides gras polyinsaturés dans la levure | [2009/42] | Procédure dexamen | 22.10.2009 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) [2010/10] | 01.11.2009 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/10] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO0012720 (ABBOTT LAB [US]); | [XY]EP1557471 (CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACION [ES]); | [XY]US2006051847 (GUNNARSSON NINA K [DK], et al); | [XY]WO2008000277 (FLUXOME SCIENCES AS [DK], et al); | par le demandeur | EP0300168 |