EP2003342 - Procédé de fonctionnement d'un agencement doté d'une pompe à vide et agencement doté d'une pompe à vide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.09.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.06.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 23.07.2021 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 25.08.2021 [2021/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PFEIFFER VACUUM GMBH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | [2018/47] |
Précédent [2008/51] | Pour tous les Etats désignés PFEIFFER VACUUM GMBH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | Inventeur(s) | 01 /
Bernhardt, Helmut Am Rabenbaum 33A 35584 Wetzlar / DE | [2008/51] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/47] | Manitz Finsterwald Patentanwälte PartmbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08009333.9 | 21.05.2008 | [2008/51] | Numéro de priorité, date | DE20071027711 | 15.06.2007 Format original publié: DE102007027711 | [2008/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2003342 | Date: | 17.12.2008 | Langue: | DE | [2008/51] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2003342 | Date: | 12.07.2017 | Langue: | DE | [2017/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2003342 | Date: | 21.11.2018 | Langue: | DE | [2018/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2017 | Classification | IPC: | F16C32/04, F04D19/04, F04D27/02, F04D29/058 | [2017/28] | CPC: |
F04D19/048 (EP);
F04D27/0292 (EP);
F04D29/058 (EP);
F16C32/0444 (EP);
F16C32/0489 (EP);
F16C2360/45 (EP)
|
Précédent IPC [2008/51] | F04D19/04, F04D27/02, F04D29/058, F16C39/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/22] |
Précédent [2018/12] | |||
Précédent [2008/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Betreiben einer Anordnung mit Vakuumpumpe und Anordnung mit einer Vakuumpumpe | [2008/51] | Anglais: | Method for operating an assembly with vacuum pump and assembly with a vacuum pump | [2008/51] | Français: | Procédé de fonctionnement d'un agencement doté d'une pompe à vide et agencement doté d'une pompe à vide | [2008/51] | Procédure d'examen | 21.05.2008 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.02.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 18.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/22] | 20.06.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 10.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.06.2018 | Opposition(s) | 22.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/44] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 18.04.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.04.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 07.05.2018 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 18.04.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.04.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 07.05.2018 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 18.04.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.04.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 07.05.2018 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 30.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.05.2008 | CY | 21.11.2018 | DK | 21.11.2018 | EE | 21.11.2018 | ES | 21.11.2018 | FI | 21.11.2018 | HR | 21.11.2018 | LT | 21.11.2018 | LV | 21.11.2018 | MC | 21.11.2018 | MT | 21.11.2018 | NL | 21.11.2018 | PL | 21.11.2018 | RO | 21.11.2018 | SE | 21.11.2018 | SI | 21.11.2018 | SK | 21.11.2018 | TR | 21.11.2018 | BG | 21.02.2019 | NO | 21.02.2019 | GR | 22.02.2019 | IS | 21.03.2019 | PT | 21.03.2019 | AT | 21.05.2019 | IE | 21.05.2019 | LU | 21.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | FR | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | [2021/34] |
Précédent [2021/32] | HU | 21.05.2008 | |
CY | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
AT | 21.05.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | CY | 21.11.2018 | |
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
AT | 21.05.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/51] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
AT | 21.05.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/29] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/26] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/21] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/11] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/07] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/50] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/40] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/37] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/35] | DK | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/34] | DK | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 21.11.2018 | |
NO | 21.02.2019 | Citations: | Recherche | [X]JPH08338393 (KOYO SEIKO CO) [X] 1,7-9 * paragraphs [0015] , [0016] , [0018]; figure - *; | [A]JP2003156100 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-12* abstract *; | [XI]US2003161733 (KABASAWA TAKASHI [JP], et al) [X] 1,3,7 * paragraphs [0010] - [0020] - [ 105] - [0121]; figure - * [I] 2,4-6,10-12; | [A]JP2005036839 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-12 * abstract * | par le demandeur | DE3239328 | EP1118774 | EP1711711 |