EP2023342 - Réduction de bruit avec une réduction des bruits sonores intégrée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.01.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.01.2010 | Demande réputée retirée | publié le 03.03.2010 [2010/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QNX Software Systems (Wavemakers), Inc. 302-134 Abott Street Vancouver BC V6B 2K4 / CA | [2009/07] | Inventeur(s) | 01 /
Hetherington, Phillip A. 23 Fernway Drive Port Moody, BC V3H 5H7 / CA | 02 /
Li, Xueman 4223 Pandora Street Burnaby, BC V5C2B4 / CA | [2009/07] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/07] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08012861.4 | 16.07.2008 | [2009/07] | Numéro de priorité, date | US20070951922P | 25.07.2007 Format original publié: US 951922 P | US20070961715 | 20.12.2007 Format original publié: US 961715 | [2009/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2023342 | Date: | 11.02.2009 | Langue: | EN | [2009/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2008 | Classification | IPC: | G10L21/02 | [2009/07] | CPC: |
G10L21/0232 (EP);
G10L21/0208 (KR);
G10L21/02 (US);
G10L15/20 (KR);
G10L21/0216 (KR);
G10L2021/02085 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/07] | Etats autorisant lextension | AL | 16.07.2008 | BA | 16.07.2008 | MK | 16.07.2008 | RS | 16.07.2008 | Titre | Allemand: | Geräuschunterdrückung mit integrierter Unterdrückung tonaler Geräusche | [2009/07] | Anglais: | Noise reduction with integrated tonal noise reduction | [2009/07] | Français: | Réduction de bruit avec une réduction des bruits sonores intégrée | [2009/07] | Procédure dexamen | 16.07.2008 | Requête en examen déposée [2009/07] | 12.08.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/09] | 17.09.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/09] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5706395 (ARSLAN LEVENT M [US], et al) [X] 8,9 * abstract ** column 6, line 66 - column 7, line 62 *; | [A]EP1703494 (EMMA MIXED SIGNAL CV [NL]) [A] 1-14 * abstract * * claims 1-7 *; | [A]WO2006122388 (HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYS [CA], et al) [A] 1-14 * abstract * * page 2, line 4 - line 25 * | par le demandeur | - EPHRAIM, Y.; MALAH, D., "Speech Enhancement Using A Minimum-Mean Square Error Short-Time Spectral Amplitude Estimator", IEEE TRANS. ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, (198412), vol. 32, no. 6, pages 1109 - 1121 |