EP2053721 - Machine rotative [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.03.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.03.2010 | Retrait de la demande | publié le 14.04.2010 [2010/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/18] | Pour tous les Etats désignés Hitachi Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Miyata, Kenji Hitachi Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 02 /
Ishikawa, Yoshihisa Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 03 /
Ito, Motoya Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 04 /
Enomoto, Yuji Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 05 /
Koyama, Takayuki Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2009/18] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/25] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | ||
Précédent [2009/18] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08014860.4 | 21.08.2008 | [2009/18] | Numéro de priorité, date | JP20070274579 | 23.10.2007 Format original publié: JP 2007274579 | JP20080114764 | 25.04.2008 Format original publié: JP 2008114764 | [2009/18] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2053721 | Date: | 29.04.2009 | Langue: | EN | [2009/18] | Classification | IPC: | H02K1/14 | [2009/18] | CPC: |
H02K1/145 (EP,US);
H02K1/243 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/18] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Drehmaschine | [2009/18] | Anglais: | Rotating machine | [2009/18] | Français: | Machine rotative | [2009/18] | Procédure d'examen | 02.01.2009 | Requête en examen déposée [2009/18] | 08.03.2010 | Demande retirée par le demandeur [2010/15] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | par le demandeur | JP2007274579 | JP2008114764 |