EP2034424 - Téléphone mobile et dispositif pour le fixage d'une carte à mémoire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.11.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.11.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.01.2014 [2014/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASUSTeK Computer Inc. 4F, No. 150, Li-Te Rd. Peitou Taipei City / TW | [2009/11] | Inventeur(s) | 01 /
Chen, Yi-An 4F, No.150, Li-Te Road Peitou, Taipei City / TW | 02 /
Wu, Wen-Chih 4F, No.150, Li-Te Road Peitou, Taipei City / TW | [2009/11] | Mandataire(s) | Weber, Joachim Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | [2013/04] |
Précédent [2009/11] | Weber, Joachim Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08015723.3 | 05.09.2008 | [2009/11] | Numéro de priorité, date | TW20070133222 | 06.09.2007 Format original publié: TW 96133222 | [2009/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2034424 | Date: | 11.03.2009 | Langue: | EN | [2009/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2034424 | Date: | 23.01.2013 | Langue: | EN | [2013/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.10.2008 | Classification | IPC: | G06K7/00 | [2009/11] | CPC: |
H01R13/639 (EP,US);
G06K7/0021 (EP,US);
H04B1/3816 (EP,US);
H05K5/0286 (EP,US);
H01R2201/16 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2009/47] |
Précédent [2009/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Mobiltelefon und Vorrichtung zum Befestigen einer Speicherkarte | [2009/11] | Anglais: | Mobile phone and memory card fixing device thereof | [2009/11] | Français: | Téléphone mobile et dispositif pour le fixage d'une carte à mémoire | [2009/11] | Procédure d'examen | 06.04.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.04.2009 | Requête en examen déposée [2009/22] | 12.09.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 22.10.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 09.11.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.12.2012 | Taxe de délivrance payée | 10.12.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.11.2012 | Opposition(s) | 24.10.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB2360640 (SAGEM [FR]) [X] 1,10 * page 4, line 13 - page 5, line 4; figure 3 *; | [A]JP2005135305 (KYOCERA CORP) [A] 1 * abstract *; | [A]US6250934 (ESKILDSEN STEVEN R [US], et al) [A] 1 * column W * | par le demandeur | GB2360640 |