EP2053256 - Bague de sécurisation sur une liaison d'arbres-moyeux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ifa Technologies GmbH Industriestrasse 6 39340 Haldensleben / DE | [2012/28] |
Précédent [2009/18] | Pour tous les Etats désignés Ifa Technologies GmbH Industriestrasse 6 39340 Haldensleben / DE | Inventeur(s) | 01 /
Patzelt, Bernd, Dr. Albert-Vater-Strasse 71 39108 Magdeburg / DE | [2009/18] | Mandataire(s) | Leinung, Günter Schuster, Müller & Partner Patentanwälte Olvenstedter Strasse 15 39108 Magdeburg / DE | [N/P] |
Précédent [2012/25] | Leinung, Günter Schuster, Müller & Partner Patentanwälte Olvenstedter Strasse 15 39108 Magdeburg / DE | ||
Précédent [2009/18] | Leinung, Günter Patentanwalt, Olvenstedter Strasse 15 39108 Magdeburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08018273.6 | 18.10.2008 | [2009/18] | Numéro de priorité, date | DE20072014997U | 27.10.2007 Format original publié: DE 202007014997 U | [2009/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2053256 | Date: | 29.04.2009 | Langue: | DE | [2009/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2053256 | Date: | 24.11.2010 | [2010/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2053256 | Date: | 11.07.2012 | Langue: | DE | [2012/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.10.2010 | Classification | IPC: | F16B21/18 | [2009/18] | CPC: |
F16B21/183 (EP,US);
Y10T403/60 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/18] | Titre | Allemand: | Sprengringsicherung an einer Wellen-Naben-Verbindung | [2009/18] | Anglais: | Snap securing ring on a shaft-to-collar connection | [2009/18] | Français: | Bague de sécurisation sur une liaison d'arbres-moyeux | [2009/18] | Procédure d'examen | 12.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/25] | 19.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.01.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.02.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.05.2012 | Taxe de délivrance payée | 24.05.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.10.2011 | Opposition(s) | 12.04.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.10.2008 | CY | 11.07.2012 | CZ | 11.07.2012 | DK | 11.07.2012 | EE | 11.07.2012 | FI | 11.07.2012 | HR | 11.07.2012 | IT | 11.07.2012 | LT | 11.07.2012 | LV | 11.07.2012 | MT | 11.07.2012 | NL | 11.07.2012 | PL | 11.07.2012 | RO | 11.07.2012 | SE | 11.07.2012 | SI | 11.07.2012 | SK | 11.07.2012 | TR | 11.07.2012 | BG | 11.10.2012 | NO | 11.10.2012 | GR | 12.10.2012 | IE | 18.10.2012 | LU | 18.10.2012 | ES | 22.10.2012 | BE | 31.10.2012 | CH | 31.10.2012 | FR | 31.10.2012 | LI | 31.10.2012 | MC | 31.10.2012 | IS | 11.11.2012 | PT | 12.11.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
MT | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
TR | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IE | 18.10.2012 | ||
LU | 18.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CH | 31.10.2012 | ||
FR | 31.10.2012 | ||
LI | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
MT | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
TR | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IE | 18.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CH | 31.10.2012 | ||
FR | 31.10.2012 | ||
LI | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/51] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
MT | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IE | 18.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CH | 31.10.2012 | ||
FR | 31.10.2012 | ||
LI | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/40] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IE | 18.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CH | 31.10.2012 | ||
FR | 31.10.2012 | ||
LI | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/35] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IE | 18.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
CH | 31.10.2012 | ||
LI | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/34] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IE | 18.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
CH | 31.10.2012 | ||
LI | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IE | 18.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
CH | 31.10.2012 | ||
LI | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/24] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/23] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/22] | CY | 11.07.2012 | |
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/21] | CY | 11.07.2012 | |
DK | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/15] | CY | 11.07.2012 | |
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
NL | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/13] | CY | 11.07.2012 | |
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/12] | CY | 11.07.2012 | |
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SE | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
Précédent [2013/11] | CY | 11.07.2012 | |
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
Précédent [2013/10] | CY | 11.07.2012 | |
FI | 11.07.2012 | ||
HR | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
Précédent [2013/09] | FI | 11.07.2012 | |
LT | 11.07.2012 | ||
NO | 11.10.2012 | ||
Précédent [2013/08] | LT | 11.07.2012 | |
NO | 11.10.2012 | Citations: | Recherche | [XI]JP2007255659 (NTN TOYO BEARING CO LTD) [X] 1,4-6 * abstract * [I] 2,3; | [XI]JP2007263161 (NTN TOYO BEARING CO LTD) [X] 1,4-6 * abstract * [I] 2,3; | [XI]US2005159227 (OUCHI HIDEO [JP], et al) [X] 1,4-6 * abstract * [I] 2,3; | [XI]WO2006080132 (NTN TOYO BEARING CO LTD [JP], et al) [X] 1,4-6 * abstract * [I] 2,3; | [A]FR2385934 (SKF NOVA AB [SE]) [A] 1 * page 3, line 14 - line 33; figure 1 *; | [A]FR2296118 (CITROEN SA [FR]) [A] 1 * page 3, line 33 - line 39; figure 2 * | par le demandeur | DE2508677 | DE4040337 | JP2007255659 | JP2007263161 | US2005159227 | WO2006080132 |