EP2018941 - Outil pour le découpage d'un panneau de vitrage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/05] | Dispositif de découpe | ||
[2012/19] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.02.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2013 | Demande réputée retirée | publié le 13.03.2013 [2013/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Belron Hungary Kft-Zug Branch Gotthardstrasse 20 6304 Zug / CH | [2012/21] |
Précédent [2009/05] | Pour tous les Etats désignés Belron Hungary Kft- Zug branch Gotthardstrasse 20 6304 Zug / CH | Inventeur(s) | 01 /
Davies, Christopher Ty Coch Farm Pembrey Road Carmarthenshire SA17 4TF / GB | 02 /
Mival, Nicholas James Top Floor 12 Stanhope Place London W2 2HH / GB | [2009/05] | Mandataire(s) | Davies, Gregory Mark Murgitroyd & Company Cardiff Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | [N/P] |
Précédent [2009/05] | Davies, Gregory Mark Urquhart-Dykes & Lord LLP Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08018671.1 | 25.07.2003 | [2009/05] | Numéro de priorité, date | GB20020017215 | 25.07.2002 Format original publié: GB 0217215 | [2009/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2018941 | Date: | 28.01.2009 | Langue: | EN | [2009/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2018941 | Date: | 04.02.2009 | [2009/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.01.2009 | Classification | IPC: | B26B27/00 | [2009/05] | CPC: |
B26D7/088 (EP,GB,US);
B23D49/105 (GB);
B23D49/11 (GB);
B23D49/167 (EP,GB,US);
B23D51/01 (GB);
B23D51/10 (GB);
B26B29/06 (GB);
B26B7/00 (EP,US);
B26B9/02 (GB);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/05] | Titre | Allemand: | Ausschneidwerkzeug für Glasscheiben | [2012/19] | Anglais: | Glazing panel cut-out tool | [2012/19] | Français: | Outil pour le découpage d'un panneau de vitrage | [2012/19] |
Précédent [2009/05] | Schneidegerät | ||
Précédent [2009/05] | Cutting device | ||
Précédent [2009/05] | Dispositif de découpe | Procédure dexamen | 21.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/36] | 21.08.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.01.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/11] | 22.10.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/11] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP03771177.7 / EP1534475 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20030771177) est 27.05.2005 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 16.11.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.11.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 25.11.2011 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 18.06.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.06.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.06.2010 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 09.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2012 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3052977 (WISE GLENN E); | [X]US3085330 (JULIUS LEWINSKI, et al); | [X]US3412767 (GREEN JR JAMES); | [X]US4199852 (AYERS LEWIS W [US], et al); | [X]US4802280 (LAPIANA JOHN [US]); | [X]DE4019933 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) |