EP2070864 - Procédé destiné au fonctionnement d'un chariot de manutention [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.01.2012 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.01.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.02.2012 [2012/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg / DE | [2009/25] | Inventeur(s) | 01 /
Schöttke, Carsten Am Mühlbachbogen 43c 85368 Moosburg / DE | [2011/07] |
Précédent [2009/25] | 01 /
Schötte, Carsten Am Mühlbachbogen 43c 85368 Moosburg / DE | Mandataire(s) | Tiesmeyer, Johannes, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/25] | Tiesmeyer, Johannes, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08021542.9 | 11.12.2008 | [2009/25] | Numéro de priorité, date | DE20071060433 | 14.12.2007 Format original publié: DE102007060433 | DE20082005966U | 30.04.2008 Format original publié: DE 202008005966 U | [2009/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2070864 | Date: | 17.06.2009 | Langue: | DE | [2009/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2070864 | Date: | 09.12.2009 | [2009/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2070864 | Date: | 02.03.2011 | Langue: | DE | [2011/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.11.2009 | Classification | IPC: | B66F17/00 | [2009/25] | CPC: |
B66F17/003 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [2010/33] |
Précédent [2009/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Betrieb eines Flurförderzeugs | [2009/25] | Anglais: | Method for operating an industrial truck | [2009/25] | Français: | Procédé destiné au fonctionnement d'un chariot de manutention | [2009/25] | Procédure d'examen | 21.01.2010 | Requête en examen déposée [2010/09] | 10.06.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 16.07.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR | 06.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.01.2011 | Taxe de délivrance payée | 07.01.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.12.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]EP0814051 (STILL WAGNER GMBH & CO KG [DE]) [AD] 1-19 * abstract *; | [AD]DE19919655 (JUNGHEINRICH AG [DE]) [AD] 1-19 * abstract *; | [AD]EP0343839 (RAYMOND CORP [US]) [AD] 1-19 * abstract *; | [A]GB2412902 (LINDE AG [DE]) [A] 1-19 * abstract * | par le demandeur | EP0814051 | EP0343839 | DE19919655 |