EP1946736 - Dispositif de thérapie par vibrations [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.02.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.02.2010 | Demande réputée retirée | publié le 10.03.2010 [2010/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Patex Group Ltd. Road Town Tortola, Virgin Islands, British / VG | [2008/30] | Inventeur(s) | 01 /
Guenther, Andreas 11, Avenue Princesse Grace 98000, Monaco / MC | 02 /
Vogt, Thomas Im alten Riet 121 9494, Schaan / LI | [2008/30] | Mandataire(s) | Freischem, Stephan Freischem & Partner Patentanwälte mbB Salierring 47-53 50677 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2008/30] | Freischem, Stephan Patentanwälte Freischem An Gross St. Martin 2 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08100596.9 | 17.01.2008 | [2008/30] | Numéro de priorité, date | DE20071003361 | 17.01.2007 Format original publié: DE102007003361 | [2008/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1946736 | Date: | 23.07.2008 | Langue: | DE | [2008/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.05.2008 | Classification | IPC: | A61H1/00, A61H23/02 | [2008/30] | CPC: |
A61H23/0218 (EP,US);
A61H2201/0142 (EP,US);
A61H2201/0149 (EP,US);
A61H2201/10 (EP,US);
A61H2205/081 (EP,US);
A61H2205/10 (EP,US);
A61N2/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/30] | Titre | Allemand: | Vibrationstherapievorrichtung | [2008/30] | Anglais: | Vibration therapy device | [2008/30] | Français: | Dispositif de thérapie par vibrations | [2008/30] | Procédure dexamen | 15.01.2009 | Requête en examen déposée [2009/10] | 27.02.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.07.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/10] | 16.10.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/10] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE9414390U (KAUFMANN WALTER [DE]) [X] 1-10 * the whole document *; | [DX]DE4431661 (KAUFMANN WALTER [DE]) [DX] 1-10 * the whole document *; | [A]DE20020607U (PROBST BERND [DE]) [A] 1* figure -; claim 1 *; | [DA]DE10109429 (HESS SABINE [DE]) [DA] 1 * figure - * | par le demandeur | DE2614972 | DE2614972 | US4326506 | EP0224102 | DE3522305 | EP0422253 | EP0352569 | EP0244508 | EP0296231 | EP0441802 | DE4431661 | DE19605777 | DE10060306 | DE10109429 | DE20208228U | DE20113443U | EP1325727 | DE10304085 | DE10304093 | EP1491228 | WO2005020869 | WO2005030011 | US2005154249 |