EP2020814 - Procédé pour la fourniture de données diffusées et appareil vidéo l'utilisant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 10.09.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.09.2010 | Rejet de la demande | publié le 13.10.2010 [2010/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | [N/P] |
Précédent [2009/06] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Mun-seok 201, One Room, 1039-13 Yeongtong-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Nam, Kyung-chul 306-504, Cheongmyeong-maeul Daewoo Apartment, 956-2 Yeongtong-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2009/06] | Mandataire(s) | Clark, David James Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2010/15] | Clark, David James Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | ||
Précédent [2009/06] | Rooney, John-Paul Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08153606.2 | 28.03.2008 | [2009/06] | Numéro de priorité, date | KR20070074733 | 25.07.2007 Format original publié: KR 20070074733 | [2009/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2020814 | Date: | 04.02.2009 | Langue: | EN | [2009/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.10.2008 | Classification | IPC: | H04N5/00 | [2009/06] | CPC: |
H04N21/8355 (EP,US);
H04N21/431 (KR);
H04N21/23614 (EP,US);
H04N21/4334 (EP,US);
H04N21/4348 (EP,US);
H04N21/4627 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, GB, NL [2009/41] |
Précédent [2009/06] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Bereitstellung eines Datenrundfunks und Videogerät damit | [2009/06] | Anglais: | Method for providing data broadcast and video apparatus using the same | [2009/06] | Français: | Procédé pour la fourniture de données diffusées et appareil vidéo l'utilisant | [2009/06] | Procédure dexamen | 07.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/33] | 30.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.08.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 08.09.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 11.11.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.05.2010 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 18.05.2010 | 18.05.2010 | Date des procédures orales (annulées) | 27.05.2010 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2010/41] | 06.06.2010 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5761669 (MONTAGUE DAVID S [US], et al) [A] 1-29* figures 3,4 *; | [X]WO0143425 (SUN MICROSYSTEMS INC [US], et al) [X] 1,13,25 * page 4, paragraph 1 * * page 8, line 21 - page 9, line 2; figure 3 *; | [A]US2003084096 (STARBUCK BRYAN [US], et al) [A] 1-29 * paragraphs [0006] , [0009] *; | [A]WO03107656 (PACE MICRO TECH PLC [GB], et al) [A] 1-29 * page 3, line 21 - page 4, line 12; figure 2; claims 1,6,7 *; | [A]WO2004072864 (NEUROCOM PTY LTD [AU], et al) [A] 2-12,14-29 * page 2, line 14 - page 3, line 4; figures 3,4 *; | [A]US2005149969 (KUMAR VISHNU [US], et al) [A] 1-29 * abstract * * paragraph [0007] *; | [X]US2006089933 (KHANDELWAL RAJESH B [US], et al) [X] 1-29 * abstract * * paragraph [0024] - paragraph [0030]; figure 1 * * paragraphs [0035] , [0036]; figure 3 * * paragraphs [0043] , [0044]; figure 7; claim 18 *; | [A] - WALLICH P, "Digital Hubbub", IEEE SPECTRUM IEEE USA, (200207), vol. 39, no. 7, ISSN 0018-9235, pages 26 - 31, XP002496168 [A] 1-29 * page 27, column 1, paragraph 4 - paragraph 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MSPEC.2002.1015362 | [A] - FENG LIN ET AL, "An Interactive Service Platform Solution Based On Enhanced Data Carousel Scheme", IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, (20070501), vol. 53, no. 2, ISSN 0098-3063, pages 675 - 682, XP011186793 [A] 1-19 * page 1, column 1, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TCE.2007.381745 | Examen | WO03088645 | par le demandeur | US2005149969 | US2006089933 |