EP2123766 - Procédé pour production d'éthanol [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 26.03.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.03.2010 | Rejet de la demande | publié le 28.04.2010 [2010/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INEOS EUROPE LIMITED Hawkslease Chapel Lane Lyndhurst Hampshire SO43 7FG / GB | [2009/48] | Mandataire(s) | King, Alex Mathisen & Macara LLP Charta House 30-38 Church Street Staines-upon-Thames, Middlesex TW18 4EP / GB | [N/P] |
Précédent [2009/48] | King, Alex Compass Patents LLP 120 Bridge Road Chertsey Surrey KT16 8LA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08156460.1 | 19.05.2008 | [2009/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2123766 | Date: | 25.11.2009 | Langue: | EN | [2009/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.2008 | Classification | IPC: | C12P7/14, C12P7/08, C12P7/06 | [2009/48] | CPC: |
C12P7/08 (EP);
C12P7/065 (EP);
C12P7/14 (EP);
Y02E50/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/48] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren zur Ethanol-Herstellung | [2009/48] | Anglais: | PROCESS FOR THE PRODUCTION OF ETHANOL | [2009/48] | Français: | Procédé pour production d'éthanol | [2009/48] | Procédure dexamen | 07.12.2009 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) [2010/17] | 17.12.2009 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/17] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DY]US5753474 (RAMEY DAVID EDWARD [US]); | [Y]WO0053791 (VERSER DAN [US], et al); | [Y]US6136577 (GADDY JAMES L [US]); | [DY]US2003211585 (GADDY JAMES L [US], et al); | [DY]US2007275447 (LEWIS RANDY S [US], et al); | par le demandeur | US5753474 | US5853474 | US2003211585 | US6817388 | US2006024801 | WO2007131241 | US2007275447 | WO2007143673 |