EP2136121 - Pressfitting pour un tuyau, en particulier un tuyau en plastique ou un tuyau en alliage de plastique et de métal [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.10.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Demande réputée retirée | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Uponor Innovation AB P.O. Box 101 73061 Virsbo / SE | [2013/04] |
Précédent [2009/52] | Pour tous les Etats désignés Uponor Innovation AB Industrivägen 513 81 Fristad / SE | Inventeur(s) | 01 /
Galle, Roland Ilmenbergstrasse 13 97422 Schweinfurt / DE | 02 /
Geier, Rudolf Rosenweg 6 97633 Sulzfeld / DE | [2009/52] | Mandataire(s) | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/52] | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Ridlerstrasse 55 80339 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08157862.7 | 09.06.2008 | [2009/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2136121 | Date: | 23.12.2009 | Langue: | DE | [2009/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.11.2008 | Classification | IPC: | F16L33/207 | [2009/52] | CPC: |
F16L33/2078 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/52] | Titre | Allemand: | Pressfitting für ein Rohr, insbesondere Kunststoffrohr oder Kunststoff/Metallverbund-Rohr | [2009/52] | Anglais: | Pressed fitting for a pipe, in particular plastic pipe or plastic-metal composite pipe | [2009/52] | Français: | Pressfitting pour un tuyau, en particulier un tuyau en plastique ou un tuyau en alliage de plastique et de métal | [2009/52] | Procédure dexamen | 18.06.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/30] | 02.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/47] | 18.07.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/47] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.01.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]WO03064912 (GEBERIT TECHNIK AG [CH], et al) [X] 1,3-5 * page 3, line 31 - page 5, line 25; figure 1 *[A] 2,6; | [X]WO2008009573 (VETEC GMBH VERBINDUNGSTECHNOLO [DE], et al) [X] 1-6 * page 11, line 14 - page 17, line 9; figure - * | Examen | DE10347705 | DE102004047886 | EP1653142 | par le demandeur | WO03064912 | WO2008009573 |