EP2017727 - Ordinateur doté d'une mémoire flash et procédé de fonctionnement de la mémoire flash [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.07.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.08.2018 [2018/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Youngdungpo-gu Seoul, 150-721 / KR | [2017/31] |
Précédent [2009/04] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Youngdeungpo-gu Seoul, 150-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Choi, Byung Yoon A-301, Jinhung Villa, 941-4 Siheung 3-dong Geumcheon-gu Seoul 153-861 / KR | [2017/36] |
Précédent [2009/04] | 01 /
Choi, Byung Yoon A-301, Jinhung Villa, 941-4 Siheung 3-dong Geumcheon-gu Seoul 153-861 / KR | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2017/36] |
Précédent [2009/04] | Vossius & Partner Siebertstraße 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08160395.3 | 15.07.2008 | [2009/04] | Numéro de priorité, date | KR20070072433 | 19.07.2007 Format original publié: KR 20070072433 | [2009/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2017727 | Date: | 21.01.2009 | Langue: | EN | [2009/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2017727 | Date: | 19.08.2009 | [2009/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2017727 | Date: | 06.09.2017 | Langue: | EN | [2017/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.07.2009 | Classification | IPC: | G06F9/445 | [2009/04] | CPC: |
G06F9/4401 (EP,US);
G06F9/24 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2017/36] |
Précédent [2010/17] | DE, FR, GB, NL | ||
Précédent [2009/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Computer mit Flash-Speicher und Verfahren zum Betrieb des Flash-Speichers | [2009/04] | Anglais: | Computer having flash memory and method of operating flash memory | [2009/04] | Français: | Ordinateur doté d'une mémoire flash et procédé de fonctionnement de la mémoire flash | [2009/04] | Procédure d'examen | 13.08.2008 | Requête en examen déposée [2009/04] | 23.12.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.02.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 30.03.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.02.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.06.2017 | Taxe de délivrance payée | 22.06.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.06.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.02.2017 | Opposition(s) | 07.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 06.09.2017 | [2018/15] | Citations: | Recherche | [X]US5860083 (SUKEGAWA HIROSHI [JP]) [X] 1-24 * column 2, line 35 - column 3, line 27 * * column 6, line 19 - line 26 * * column 8, line 21 - column 9, line 10 * * column 11, line 31 - line 42 *; | [A]EP1804169 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-24 * paragraph [0007] - paragraph [0010] *; | [A]US7054990 (TAMURA TAKAYUKI [JP], et al) [A] 1-24 * column 1, line 45 - column 2, line 20 * |