Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US8082437 | Dossier mondial | 20.12.2011 | B2 | US2009024843 | 22.01.2009 | A1 | Numéro de priorité | Date | KR20070072433 | 19.07.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR101406493B | Dossier mondial | 12.06.2014 | B1 | KR20090009018 | 22.01.2009 | A | Numéro de priorité | Date | KR20070072433 | 19.07.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2017727 | Dossier mondial | 06.09.2017 | B1 | EP2017727 | 19.08.2009 | A3 | EP2017727 | 21.01.2009 | A2 | Numéro de priorité | Date | KR20070072433 | 19.07.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN101387988B | 15.12.2010 | B | CN101387988 | 18.03.2009 | A | Numéro de priorité | Date | KR20070072433 | 19.07.2007 |