EP2026574 - Appareil d'affichage et son procédé de commande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.01.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.01.2013 | Demande réputée retirée | publié le 20.02.2013 [2013/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Précédent [2009/08] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Park, Jung-il 204, 1039-11 Yeongtong-dong, Yeongtong-gu Gyeonggi-do, Suwon-si / KR | [2009/08] | Mandataire(s) | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2012/09] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | ||
Précédent [2009/08] | Waddington, Richard Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax, Yorkshire HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08162365.4 | 14.08.2008 | [2009/08] | Numéro de priorité, date | KR20070082941 | 17.08.2007 Format original publié: KR 20070082941 | [2009/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2026574 | Date: | 18.02.2009 | Langue: | EN | [2009/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2026574 | Date: | 18.05.2011 | [2011/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.2011 | Classification | IPC: | H04N5/775, G09G5/00, H04L12/28 | [2011/20] | CPC: |
G09G5/12 (EP,US);
H04N21/6402 (KR);
H04N21/47 (EP,US);
H04L12/282 (EP,US);
H04L61/5038 (EP,US);
H04N21/4122 (EP,US);
H04N21/43635 (EP,US);
H04N21/472 (KR);
H04N21/482 (EP,US);
|
Précédent IPC [2010/52] | H04N5/775, G09G5/00 | ||
Précédent IPC [2009/08] | H04N5/775 | Etats contractants désignés | DE, GB, NL [2012/04] |
Précédent [2009/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Anzeigevorrichtung und Steuerverfahren dafür | [2009/08] | Anglais: | Display apparatus and control method thereof | [2009/08] | Français: | Appareil d'affichage et son procédé de commande | [2009/08] | Procédure dexamen | 23.08.2011 | Requête en examen déposée [2011/40] | 19.11.2011 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 23.12.2011 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 06.01.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.04.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.08.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/08] | 04.10.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/08] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.04.2012 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 06.01.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 06.01.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 18.01.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9749057 (SONY CORP [JP], et al) [X] 1,5,10,14 * page 7, line 1 - line 11 * * page 9, line 24 - page 10, line 32 * * page 10, line 25 - line 28 ** page 11, line 8 - line 17 *; | [X]JP2001007824 (HITACHI LTD) [X] 1,6,10,14 * paragraphs [0025] , [0034] - [0039] - [0051] , [0055] *; | [XY]US2003227568 (STAHL THOMAS ANTHONY [US], et al) [X] 1,10 * paragraph [0042] * * paragraph [0045] * * paragraph [0046] * * paragraph [0047] * * paragraph [0051] * * paragraph [0050] * * paragraph [0049] * * paragraph [0048] * * paragraph [0052] * * paragraph [0057] * * paragraph [0058] * * paragraph [0043] * [Y] 3,12; | [A]EP1650962 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1,10 * claims 1-5 *; | [A]US2006095596 (YUNG LIN C [TW], et al) [A] 1,3,10,12 * claims 29-31 *; | [X]EP1729517 (SONY CORP [JP]) [X] 1,2,10,11 * paragraph [0079] * * paragraph [0080] * * paragraph [0030] * * paragraph [0031] * * paragraph [0069] * * paragraph [0077] * * paragraph [0078] *; | [Y] - HITACHI ET AL, "HDMI Specification Version 1.3a", INTERNET CITATION, (20061110), URL: http://www.hdmi.org/download/HDMISpecification13a.pdf, (20080408), XP002476103 [Y] 3,12 * CEC 10.2 * | par le demandeur | WO9749057 | JP2001007824 | US2003227568 | EP1650962 | US2006095596 | EP1729517 |