EP2039975 - Exécution de rotation radiale [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.01.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.01.2015 | Demande réputée retirée | publié le 04.03.2015 [2015/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH Schossbergstrasse 19 65201 Wiesbaden / DE | [2009/13] | Inventeur(s) | 01 /
HOFF, Dennis Elsa-Brandström-Str. 25 55124, Mainz / DE | 02 /
OTT, Stephan Dahlienweg 3 65201, Wiesbaden / DE | [2009/13] | Mandataire(s) | WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB Kaiser-Friedrich-Ring 98 65185 Wiesbaden / DE | [2014/09] |
Précédent [2009/13] | Lieke, Winfried, et al WSL Patentanwälte Taunusstrasse 5a 65183 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08163709.2 | 04.09.2008 | [2009/13] | Numéro de priorité, date | DE20071043026 | 11.09.2007 Format original publié: DE102007043026 | [2009/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2039975 | Date: | 25.03.2009 | Langue: | DE | [2009/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2039975 | Date: | 19.02.2014 | Langue: | DE | [2014/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.01.2014 | Classification | IPC: | F16L39/06, F16L27/087 | [2014/08] | CPC: |
F16L27/087 (EP,US);
F16L39/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/13] | F16L39/06 | Etats contractants désignés | (deleted) [2014/43] |
Précédent [2009/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Radiale Drehdurchführung | [2009/13] | Anglais: | Radial turning execution | [2009/13] | Français: | Exécution de rotation radiale | [2009/13] | Procédure dexamen | 20.08.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/10] | 09.10.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2014 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]DE19621020 (GLYCO ANTRIEBSTECHNIK GMBH [DE]) [X] 1,2,4,5,9-12 * column 5 - column 8; figure - * [Y] 6-8 [I] 3; | [X]WO0208649 (FMC TECHNOLOGIES [US]) [X] 1-5,12 * page 11 - page 32; figure - *; | [X]DE2655247 (LEIDENFROST REINHOLD ING GRAD) [X] 1-5,12 * page 9 - page 14; figure - *; | [X]US2308137 (WHITE FRED L) [X] 1-5,12 * the whole document *; | [X]US2557498 (COLLENDER GUSTAVE A) [X] 1-5,12 * column 2 - column 4; figure - *; | [YA]DE3738305 (STROMAG MASCHF [DE]) [Y] 6-8 * column 2 - column 3; figure - * [A] 1 |