Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US7823929 | Dossier mondial | 02.11.2010 | B2 | US2009066080 | 12.03.2009 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102007043026 | 11.09.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP5264375B | Dossier mondial | 14.08.2013 | B2 | JP2009132992 | 18.06.2009 | A | Numéro de priorité | Date | DE102007043026 | 11.09.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2039975 | Dossier mondial | 19.02.2014 | A3 | EP2039975 | 25.03.2009 | A2 | Numéro de priorité | Date | DE102007043026 | 11.09.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN101413610 | 22.04.2009 | A | Numéro de priorité | Date | DE102007043026 | 11.09.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE102007043026 | 12.03.2009 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102007043026 | 11.09.2007 |