EP2037138 - Dispositif de support et de manipulation d'un équipement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.07.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2013 | Demande réputée retirée | publié le 07.08.2013 [2013/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alusic S.r.l. Via Bologna, 10/A 12084 Mondovi' / IT | [2009/12] | Inventeur(s) | 01 /
Denegri, Luisa Via Borzini 1 12084 Mondovi' / IT | [2009/12] | Mandataire(s) | Bergadano, Mirko, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2013/23] |
Précédent [2009/12] | Jorio, Paolo, et al STUDIO TORTA Via Viotti 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 08164300.9 | 12.09.2008 | [2009/12] | Numéro de priorité, date | IT2007TO00645 | 13.09.2007 Format original publié: IT TO20070645 | [2009/12] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2037138 | Date: | 18.03.2009 | Langue: | EN | [2009/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2037138 | Date: | 18.07.2012 | Langue: | EN | [2012/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.06.2012 | Classification | IPC: | F16C29/04, F16C29/00, B23Q1/01, B23Q1/40, B23Q1/58 | [2009/12] | CPC: |
F16C29/004 (EP);
F16C29/005 (EP);
F16C29/045 (EP);
F16C29/048 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/12] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Stütze und Handhabung von Geräten | [2009/12] | Anglais: | Device for supporting and handling equipment | [2009/12] | Français: | Dispositif de support et de manipulation d'un équipement | [2009/12] | Procédure dexamen | 19.01.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/32] | 01.03.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]DE19807734 (NEFF ANTRIEBSTECH AUTOMATION [DE]) [X] 1,3-6 * column 1, line 5 - line 14 * * column 4, line 24 - column 6, line 49 * * figures 2,3,4 * [A] 11; | [X]DE10008700 (BAHR MODULTECHNIK GMBH [DE]) [X] 1,4-6,9-11 * column 3, line 4 - line 56 * * figure 1 *; | [I]DE3921858 (SCHOCK METALLWERK [DE]) [I] 1-4,7,8 * column 3, line 56 - column 4, line 42 * * figure 1 * |