EP2056188 - Dispositif d'affichage tactile et procédé de détermination de son mode tactile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.10.2012 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.2012 | Demande réputée retirée | publié le 28.11.2012 [2012/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASUSTeK Computer Inc. No. 150, Li-Te Road Peitou Taipei 112 / TW | [2009/19] | Inventeur(s) | 01 /
Liu, Kuan-Lin 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEI TOU District 112, Taipei City / TW | 02 /
Hsieh, Ming-Chih 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEI TOU District 112, Taipei City / TW | 03 /
Lin, Chu-Hui 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEI TOU District 112, Taipei City / TW | [2009/19] | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | ||
Précédent [2009/19] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08165386.7 | 29.09.2008 | [2009/19] | Numéro de priorité, date | TW20070140769 | 30.10.2007 Format original publié: TW 96140769 | [2009/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2056188 | Date: | 06.05.2009 | Langue: | EN | [2009/19] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2056188 | Date: | 02.06.2010 | [2010/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.2010 | Classification | IPC: | G06F3/045, G06F3/041 | [2009/19] | CPC: |
G06F3/045 (EP,US);
G06F3/04164 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/19] | Titre | Allemand: | Berührungsanzeigevorrichtung und Verfahren zur Bestimmung des Berührungsmodus davon | [2009/19] | Anglais: | Touch display device and method of determining touch mode thereof | [2009/19] | Français: | Dispositif d'affichage tactile et procédé de détermination de son mode tactile | [2009/19] | Procédure dexamen | 02.12.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/02] | 26.01.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.06.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/48] | 11.07.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/48] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.01.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO9210823 (ASHER DAVID J [US]) [I] 1-17 * page 1, line 5 - line 15 * * page 6, line 14 - page 7, line 2 * * page 8, line 11 - line 20 * * page 11 - page 12; figure 1 * * page 15, line 12 - line 28; figure 6 * * page 17, line 14 - page 19, line 20; figures 12,13 * * page 25, line 22 - page 27, line 4; figure 20 *; | [I]WO9806079 (INTERLINK ELECTRONICS [US]) [I] 1-17 * page 9, line 1 - line 16 * * page 19, line 19 - page 29, line 31; figures 5-11c * * page 31, line 19 - line 27 * * page 33, line 15 - page 34, line 28; figure 14 *; | [I]EP0194861 (ELOGRAPHICS INC [US]) [I] 1-17 * page 15, line 27 - page 17, line 15; figure 1 * * page 17, line 17 - page 18, line 10; figure 2 * * page 20, line 15 - page 23, line 4; figure 4 * * page 23, line 15 - line 34; figure 5 * * page 24, line 25 - page 25, line 16 *; | [I]US4933660 (WYNNE JR JAMES R [US]) [I] 1-17 * column 3, line 52 - column 5, line 57; figures 2-5 *; | [I]WO02069124 (TOUCH CO LTD A [KR], et al) [I] 1-17 * page 12, line 10 - page 17, line 35; figures 9-13 * | [XI] - JÖRN LOVISCACH ED - ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY, "TwoFinger Input with a Standard Touch Screen", UIST 2007. PROCEEDINGS OF THE 20TH. ANNUAL ACM SYMPOSIUM ON USER INTERFACE SOFTWARE AND TECHNOLOGY, OCTOBER 7 10, 2007, NEWPORT, RHODE ISLAND, USA; [ACM SYMPOSIUM ON USER INTERFACE SOFTWARE AND TECHNOLOGY], NEW YORK, NY : ACM, US, (20071007), ISBN 978-1-59593-679-2, pages 169 - 172, XP007912790 [X] 8-17 * the whole document * [I] 1-7 | [I] - TEXAS INSTRUMENTS INC, "TOUCH SCREEN CONTROLLER. ADS7846", INTERNET CITATION, (20050127), page 29PP, URL: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads7846.pdf, (20100421), XP007912759 [I] 1-17 * page 1 * * page 9 - page 10; figures 1-5 * * section "PRESSURE MEASUREMENT"; page 12; figure 8 * | [I] - ATMEL, "AVR341: Four and Five-wire Touch Screen Controller", ATMEL APPLICATION NOTE,, (20070701), pages 1 - 19, URL: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8091.pdf, (20100421), XP007912763 [I] 1-17 * page 1 - page 5; figures 2-1,2-2,2-3 * |