EP2055269 - Implant de colonne vertébrale réglable en hauteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kraus, Kilian Ahornstrasse 67 97440 Werneck / DE | [2009/19] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2009/19] | Mandataire(s) | Mörtel & Höfner Äussere Sulzbacher Strasse 159/161 90491 Nürnberg / DE | [2012/16] |
Précédent [2009/19] | Mörtel & Höfner Äussere Sulzbacher Str. 159/161 90491 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08165666.2 | 02.10.2008 | [2009/19] | Numéro de priorité, date | DE20071052042 | 30.10.2007 Format original publié: DE102007052042 | [2009/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2055269 | Date: | 06.05.2009 | Langue: | DE | [2009/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2055269 | Date: | 18.04.2012 | Langue: | DE | [2012/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.2009 | Classification | IPC: | A61F2/30, A61F2/44 | [2009/19] | CPC: |
A61F2/44 (EP,US);
A61F2/30728 (EP,US);
A61F2/4611 (EP,US);
A61F2002/30383 (EP,US);
A61F2002/30405 (EP,US);
A61F2002/305 (EP,US);
A61F2002/30525 (EP,US);
A61F2002/3055 (EP,US);
A61F2002/30593 (EP,US);
A61F2002/30601 (EP,US);
A61F2002/30787 (EP,US);
A61F2002/30841 (EP,US);
A61F2220/0025 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/19] | Titre | Allemand: | Höhenverstellbares Wirbelsäulenimplantat | [2009/19] | Anglais: | Height-adjustable spinal implant | [2009/19] | Français: | Implant de colonne vertébrale réglable en hauteur | [2009/19] | Procédure d'examen | 31.07.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/37] | 22.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2012 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.11.2011 | Opposition(s) | 21.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.10.2008 | CY | 18.04.2012 | CZ | 18.04.2012 | DK | 18.04.2012 | EE | 18.04.2012 | FI | 18.04.2012 | HR | 18.04.2012 | LT | 18.04.2012 | LV | 18.04.2012 | MT | 18.04.2012 | NL | 18.04.2012 | PL | 18.04.2012 | RO | 18.04.2012 | SE | 18.04.2012 | SI | 18.04.2012 | SK | 18.04.2012 | TR | 18.04.2012 | BG | 18.07.2012 | NO | 18.07.2012 | GR | 19.07.2012 | IS | 18.08.2012 | PT | 20.08.2012 | IE | 02.10.2012 | LU | 02.10.2012 | BE | 31.10.2012 | MC | 31.10.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
MT | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
TR | 18.04.2012 | ||
BG | 18.07.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 02.10.2012 | ||
LU | 02.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
MT | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
TR | 18.04.2012 | ||
BG | 18.07.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 02.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
Précédent [2013/51] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
MT | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
BG | 18.07.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 02.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
Précédent [2013/35] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
BG | 18.07.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 02.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
Précédent [2013/34] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
BG | 18.07.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 02.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 02.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
Précédent [2013/24] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
Précédent [2013/10] | CY | 18.04.2012 | |
CZ | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
RO | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
SK | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2013/09] | CY | 18.04.2012 | |
DK | 18.04.2012 | ||
EE | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2013/08] | CY | 18.04.2012 | |
DK | 18.04.2012 | ||
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2013/01] | CY | 18.04.2012 | |
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2012/51] | CY | 18.04.2012 | |
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
SI | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 18.04.2012 | |
FI | 18.04.2012 | ||
HR | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
LV | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 18.04.2012 | |
FI | 18.04.2012 | ||
LT | 18.04.2012 | ||
PL | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
IS | 18.08.2012 | ||
Précédent [2012/48] | FI | 18.04.2012 | |
LT | 18.04.2012 | ||
SE | 18.04.2012 | ||
NO | 18.07.2012 | ||
Précédent [2012/47] | LT | 18.04.2012 | |
NO | 18.07.2012 | Citations: | Recherche | [A]US2003045877 (YEH CHUNG-CHUN [TW]) [A] 1-19 * paragraphs [0020] - [0026] *; | [A]WO2004052245 (SYNTHES AG [CH], et al) [A] 1-19* pages 5-7 *; | [A]US2004162618 (MUJWID JAMES R [US], et al) [A] 16,17 * figure 12 *; | [AD]WO2005055887 (DELTACOR GMBH [DE], et al) [AD] 1-19 * page 8, line 6 - page 14, line 15 * | par le demandeur | WO2005055887 |