EP2045936 - Système de diffusion numérique et procédé pour transmettre et recevoir des données de guide de services électroniques (ESG) dans un système de diffusion numérique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.11.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.11.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.12.2015 [2015/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/39] |
Précédent [2009/15] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Sun-Mi c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kim, Hyun-Chul c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 03 /
Kim, Young-Jip c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 04 /
Lee, Byoung-Dai c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 05 /
Bae, Young-Kyu c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2015/01] |
Précédent [2009/15] | 01 /
Kim, Sun-Mi c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
Kim, Hyun-Chul c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
Kim, Young-Jip c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | |||
04 /
Lee, Byoung-Dai c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | |||
05 /
Bae, Young-Kyu c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | Mandataire(s) | Birchenough, Lewis, et al HGF Limited Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | [2015/01] |
Précédent [2013/32] | Birchenough, Lewis, et al Harrison Goddard Foote LLP Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | ||
Précédent [2009/15] | Harrison Goddard Foote 106 Micklegate York YO1 6JX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08165853.6 | 03.10.2008 | [2009/15] | Numéro de priorité, date | KR20070100491 | 05.10.2007 Format original publié: KR 20070100491 | [2009/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2045936 | Date: | 08.04.2009 | Langue: | EN | [2009/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2045936 | Date: | 10.08.2011 | [2011/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2045936 | Date: | 31.12.2014 | Langue: | EN | [2015/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.07.2011 | Classification | IPC: | H04H60/72 | [2009/15] | CPC: |
H04H60/72 (EP,US);
H04N7/08 (KR);
H04N21/23614 (EP,US);
H04N21/2362 (EP,US);
H04N21/26283 (EP,US);
H04N21/4348 (EP,US);
H04N21/83555 (EP,US);
H04N21/84 (EP,US);
H04N7/015 (KR);
H04N7/12 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2012/16] |
Précédent [2009/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Digitales Rundfunksystem und Verfahren zum Senden und Empfangen von elektronischen Dienstführerdaten (ESG) in einem digitalen Rundfunksystem | [2009/15] | Anglais: | Digital broadcasting system and method for transmitting and receiving electronic service guide (ESG) data in digital broadcasting system | [2009/15] | Français: | Système de diffusion numérique et procédé pour transmettre et recevoir des données de guide de services électroniques (ESG) dans un système de diffusion numérique | [2009/15] | Procédure d'examen | 03.10.2008 | Requête en examen déposée [2009/15] | 09.02.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.02.2012 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 16.03.2012 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 07.01.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.05.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.07.2014 | Date des procédures orales | 17.07.2014 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 22.07.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2014 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.11.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.01.2013 | Opposition(s) | 01.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1753166 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-9 * paragraph [[0065]] - paragraph [[0066]]; tables 8-14 *; | [A]EP1755274 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-9 * tables 3-11 *; | [XY]WO2007042907 (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1,5 * the whole document * [Y] 2-4,6-9; | [Y] - Open Mobile Alliance, "Service Guide for Mobile Broadcast Services Candidate Version 1.0", (20070925), URL: http://member.openmobilealliance.org/ftp/Public_documents/bcast/Permanent_documents/OMA-TS-BCAST_Service_Guide-V1_0-20070925-C.zip, (20110610), XP002641545 [Y] 2-4,6-9 * 5.1.2.1 Service 5.1.2.3 Content 5.1.2.4 Access * | [A] - DVB ORGANIZATION, "39 ESG-Datamodel.pdf", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, (20040924), XP017804889 [A] 1-9 * the whole document * | [A] - DVB ORGANIZATION, "tm-cbms1199_ESGSpec_050419.doc", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, (20050425), XP017805566 [A] 1-9 * the whole document * | [A] - DVB ORGANIZATION, "OMA-BCAST-2005-0338R03-ESG-Datamodel-Comparison-OMA-DVB.doc", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, (20051127), XP017804942 [A] 1-9 * the whole document * | par le demandeur | WO2007042907 |