EP2081246 - Pile à combustible et son procédé de commande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.12.2013 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.12.2013 | Demande réputée retirée | publié le 22.01.2014 [2014/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/39] |
Précédent [2009/30] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-743 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Heo, Jin S. No. 102-903, Dongsuwon-LG-village Mangpo-dong, Yeongtong, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Lee, Hyun Chul No. 201-1202, 872 Haengnimmaeul-samsung-ramian -2nd Apt. Gisan-dong, Hwasung-si Gyeonggi-do / KR | [2009/30] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08169524.9 | 20.11.2008 | [2009/30] | Numéro de priorité, date | KR20080005560 | 18.01.2008 Format original publié: KR 20080005560 | [2009/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2081246 | Date: | 22.07.2009 | Langue: | EN | [2009/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2081246 | Date: | 01.08.2012 | Langue: | EN | [2012/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2012 | Classification | IPC: | H01M8/06, H01M8/04 | [2009/30] | CPC: |
H01M8/04089 (EP,US);
H01M8/04 (KR);
H01M8/04022 (EP,US);
H01M8/04029 (EP,US);
H01M8/06 (KR);
H01M8/0612 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2013/15] |
Précédent [2009/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Brennstoffzelle und Steuerungsverfahren dafür | [2009/30] | Anglais: | Fuel cell and control method thereof | [2009/30] | Français: | Pile à combustible et son procédé de commande | [2009/30] | Procédure dexamen | 31.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.01.2013 | Requête en examen déposée [2013/11] | 02.02.2013 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 12.03.2013 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 26.03.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.08.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/04] | 12.09.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/04] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.03.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2005241232 (REINKE MICHAEL J [US], et al) [Y] 1-15 * paragraphs [0003] - [0007]; claims 1-21 *; | [XI]JP2008004516 (SAMSUNG SDI CO LTD) [X] 1 * paragraph [0024] * * paragraph [0051] * [I] 2-15; | [XI]JP2006179346 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [X] 1 * paragraphs [0005] , [0037] * [I] 2-15; | [Y]US2005255352 (MATOBA TADASHI [JP]) [Y] 1-15 * paragraph [0022] *; | [Y]US2263031 (ESTES EZRA L) [Y] 6 * figure 1 *; | [Y]US6124053 (BERNARD RANDOLPH M [US], et al) [Y] 8 * column 4, lines 35-65 *; | [Y]US4650727 (VANDERBORGH NICHOLAS E [US], et al) [Y] 11 * claims 7,23 *; | [A]US2004209131 (BOLTON LESLIE WILLIAM [GB], et al) [A] 1-15 * figure 2 *; | [A]US2003118883 (BREAULT RICHARD D [US], et al) [A] 1-15 * claims 1-23 *; | [A]EP1594181 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [A] 1-15 * claims 1-47 *; | [Y]US2004068933 (NAKAMURA TORU [JP], et al) [Y] 16 * paragraphs [0123] , [0187] , [0192] *; | [A]KR100759693B (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [A] 16 * the whole document *; | [AP]EP1883130 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [AP] 16 * paragraphs [0018] , [0032] *; | [A]US2005164046 (FUJIHARA SEIJI [JP], et al) [A] 16 * paragraph [0012] *; | [Y]DE19962679 (SIEMENS AG [DE], et al) [Y] 16 * column 4, lines 15-27 *; | [A]WO0103212 (SIEMENS AG [DE], et al) [A] 16 * page 11, lines 14-24 *; | [A]US2002160239 (CUTRIGHT RICHARD H [US], et al) [A] 16 * paragraph [0064] *; | [A]WO2004095618 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE], et al) [A] 16 * page 2, lines 16-22 *; | [A]DE4446841 (MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH [DE]) [A] 16 * claims 7,8 * | par le demandeur | KR19980016383 | KR20030047158 |