EP2202435 - Dispositif de régulation d'un flux gazeux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.09.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.09.2011 | Demande réputée retirée | publié le 26.10.2011 [2011/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2010/26] | Pour tous les Etats désignés Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, CA 95054 / US | Inventeur(s) | 01 /
Sommer, Elisabeth Mörikestrasse 9 63755 Alzenau / DE | 02 /
König, Michael Saarbrücker Strasse 5 60529 Frankfurt / DE | [2010/26] | Mandataire(s) | Schickedanz, Willi Langener Strasse 68 63073 Offenbach / DE | [2010/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08172337.1 | 19.12.2008 | [2010/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2202435 | Date: | 30.06.2010 | Langue: | EN | [2010/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.2009 | Classification | IPC: | F16K41/00 | [2010/26] | CPC: |
C23C14/24 (EP);
C23C14/543 (EP);
F16K41/003 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/26] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Regelung eines Gasstroms | [2010/26] | Anglais: | Arrangement for the regulation of a gas stream | [2010/26] | Français: | Dispositif de régulation d'un flux gazeux | [2010/26] | Procédure dexamen | 09.01.2009 | Requête en examen déposée [2010/26] | 13.08.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/43] | 20.05.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/43] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.03.2010 | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2010 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR902873 (ESCHER WYSS & CIE CONST MEC) [X] 1-5,7 * the whole document *; | [X]US2856151 (PETERS MELVILLE F) [X] 1,5-7 * the whole document *; | [XY]DE2006667 (ELIN UNION AG) [X] 1-4,6,7 * page 4, paragraph 3 - page 5, paragraph 2; figure - * [Y] 5,8,9; | [YD]EP1672715 (APPLIED FILMS GMBH & CO KG [DE]) [YD] 5,8,9 * the whole document *; | [A]EP0972975 (NIPPON KOKAN KK [JP], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]US3448761 (FEINMAN JEROME) [A] 1 * the whole document *; | [A]US2989462 (HAXTON MANFORD R, et al) [A] 1 * the whole document * | par le demandeur | EP1672715 | WO2006061517 |