EP1998382 - Module de source lumineuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.10.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2009 | Demande réputée retirée | publié le 02.12.2009 [2009/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Foxsemicon Integrated Technology, Inc. No. 16, Ke-Jung Road Science-Based Industrial Park Chu-Nan, Miao-Li Hsien Taiwan 350 / TW | [2008/49] | Inventeur(s) | 01 /
Chu, Yuan-Fa c/o Foxsemicon Integrated Technology, Inc. No. 16, Ke-Jung Rd Science-Based Industrial Park Chu-Nan Miao-Li Hsien Taiwain 350 / TW | [2008/49] | Mandataire(s) | Stuttard, Garry Philip Murgitroyd & Company Leeds Studio 3 84 Albion Street Leeds LS1 6AG / GB | [N/P] |
Précédent [2008/49] | Stuttard, Garry Philip Urquhart-Dykes & Lord LLP Tower North Central Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08251771.5 | 21.05.2008 | [2008/49] | Numéro de priorité, date | CN20071074695 | 01.06.2007 Format original publié: CN200710074695 | [2008/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1998382 | Date: | 03.12.2008 | Langue: | EN | [2008/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.09.2008 | Classification | IPC: | H01L33/00 | [2008/49] | CPC: |
F21V29/54 (EP,US);
F21Y2115/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | [2009/33] |
Précédent [2008/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Lichtquellenmodul | [2008/49] | Anglais: | Light source module | [2008/49] | Français: | Module de source lumineuse | [2008/49] | Procédure dexamen | 04.06.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/49] | 16.07.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/49] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE3212592 (PHILIPS KOMMUNIKATIONS IND AG [DE]) [Y] 5,7-9 * page 5, lines 6-23; figures 1,2 *; | [Y]US5895964 (NAKAYAMA KAZUAKI [JP]) [Y] 4 * column 3, lines 38-41; figure 4 *; | [Y]WO0215288 (POWER SIGNAL TECHNOLOGIES INC [US]) [Y] 10,11 * abstract ** page 8, lines 12-18 *; | [Y]US2003058616 (WONG HENRY [US], et al) [Y] 6 * paragraph [0018]; figure 2 *; | [XY]US2004113549 (ROBERTS JOHN K [US], et al) [X] 1-3,12 * paragraphs [0058] , [0067] , [0072] , [0077]; figures 1-4 * [Y] 4-11 |