EP2025521 - Appareil de formation d'images [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.09.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.10.2011 [2011/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/08] | Pour tous les Etats désignés Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kogure, Seiichi c/o Ricoh Co., Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | 02 /
Ito, Yoichi c/o Core Elements Development Section Designing Center Ricoh Co., Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | [2009/08] | Mandataire(s) | Leeming, John Gerard J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2009/08] | Leeming, John Gerard J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08252652.6 | 08.08.2008 | [2009/08] | Numéro de priorité, date | JP20070208806 | 10.08.2007 Format original publié: JP 2007208806 | [2009/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2025521 | Date: | 18.02.2009 | Langue: | EN | [2009/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2025521 | Date: | 27.10.2010 | Langue: | EN | [2010/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.2008 | Classification | IPC: | B41J11/00, B41J13/08, B41J15/04 | [2009/08] | CPC: |
B41J11/007 (EP,US);
B65H5/021 (EP,US);
B65H2301/532 (EP,US);
B65H2404/25 (EP,US);
B65H2601/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, NL [2009/43] |
Précédent [2009/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Bilderzeugungsvorrichtung | [2009/08] | Anglais: | Image forming apparatus | [2009/08] | Français: | Appareil de formation d'images | [2009/08] | Procédure d'examen | 26.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/19] | 27.04.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 24.09.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.04.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.08.2010 | Taxe de délivrance payée | 23.08.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.07.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 27.10.2010 | ES | 07.02.2011 | [2011/35] |
Précédent [2011/30] | NL | 27.10.2010 | Citations: | Recherche | [X]EP1060897 (SHARP KK [JP]) [X] 1-9 * abstract *; | [X]WO2004108419 (RICOH KK [JP], et al) [X] 1-9* figure 1 * | par le demandeur | EP1060897 | JP2007208806 |