EP2166451 - Système distribué de traitement de données [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 23.07.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.07.2010 | Rejet de la demande | publié le 25.08.2010 [2010/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | [2010/12] | Mandataire(s) | Nash, Roger William, et al BT Intellectual Property Department Ground Floor BT Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | [N/P] |
Précédent [2010/12] | Nash, Roger William, et al BT Group Legal Intellectual Property Department PP C5A, BT Centre 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08252968.6 | 08.09.2008 | [2010/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2166451 | Date: | 24.03.2010 | Langue: | EN | [2010/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2009 | Classification | IPC: | G06F9/50, H04L29/08 | [2010/12] | CPC: |
G06F9/505 (EP);
H04L67/1001 (EP);
H04L67/1023 (EP);
H04L67/567 (EP);
G06F2209/5019 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/12] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verteiltes Datenverarbeitungssystem | [2010/12] | Anglais: | Distributed data processing system | [2010/12] | Français: | Système distribué de traitement de données | [2010/12] | Procédure dexamen | 01.04.2010 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) [2010/34] | 11.04.2010 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/34] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US6748414 (BOURNAS REDHA M [US]) [Y] 3 * abstract * * column 6, line 9 - line 28; figure 6 *; | [Y]EP1612674 (TNO [NL]) [Y] 3-9,11 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraph [0006] - paragraph [0008] * * paragraph [0021] * * paragraph [0029] - paragraph [0032] * * tables 1-3 * * page 7, line 16 - line 25 * * table 6 *; | [A]EP1613109 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [A] 1 * paragraph [0021] ** paragraph [0025] - paragraph [0030]; figure 2 *; | [XY] - C MUSCIANO, B KENNEDY, HTML The Definitive Guide, SEBASTOPOL, CALIF., USA, O'REILLY, (199808), XP002508958 [X] 1,2,10,12-15 * Section 1.2.2 The Flow of Information; page 6 - page 7 * * page 129, paragraph L * * Section 5.2.6.1 The src attribute; page 133 * [Y] 3-9,11 |