EP2039913 - Véhicule de type à selle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.11.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 07.08.2013 [2013/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka-ken Shizuoka 438-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/13] | Pour tous les Etats désignés Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Samoto, Haruhiko c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shigai Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501 / JP | 02 /
Fujita, Harokazu c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shigai Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501 / JP | 03 /
Tozuka, Harutomo c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shigai Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501 / JP | 04 /
Matsuda, Takeshi c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shigai Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501 / JP | [2009/13] | Mandataire(s) | Harris, Ian Richard D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2009/13] | Harris, Ian Richard D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08253051.0 | 17.09.2008 | [2009/13] | Numéro de priorité, date | JP20070241056 | 18.09.2007 Format original publié: JP 2007241056 | JP20070333496 | 26.12.2007 Format original publié: JP 2007333496 | JP20080111467 | 22.04.2008 Format original publié: JP 2008111467 | [2009/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2039913 | Date: | 25.03.2009 | Langue: | EN | [2009/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2039913 | Date: | 13.01.2010 | Langue: | EN | [2010/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.2008 | Classification | IPC: | F02D9/10, F02D11/04, F02D11/10, F02D9/02, F02D41/22 | [2009/13] | CPC: |
F02D11/04 (EP,US);
F02D9/1065 (EP,US);
F02D9/1095 (EP,US);
F02B61/02 (EP,US);
F02D2009/0254 (EP,US);
F02D2009/0255 (EP,US);
F02D2009/0277 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/13] | Titre | Allemand: | Grätschsitz-Fahrzeug | [2009/13] | Anglais: | Straddle type vehicle | [2009/13] | Français: | Véhicule de type à selle | [2009/13] | Procédure d'examen | 11.03.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/17] | 11.08.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.12.2009 | Taxe de délivrance payée | 01.12.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.10.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/51] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.01.2010 | BE | 13.01.2010 | CY | 13.01.2010 | CZ | 13.01.2010 | DK | 13.01.2010 | EE | 13.01.2010 | FI | 13.01.2010 | HR | 13.01.2010 | IT | 13.01.2010 | LT | 13.01.2010 | LV | 13.01.2010 | MT | 13.01.2010 | NL | 13.01.2010 | PL | 13.01.2010 | PT | 13.01.2010 | RO | 13.01.2010 | SE | 13.01.2010 | SI | 13.01.2010 | SK | 13.01.2010 | TR | 13.01.2010 | BG | 13.04.2010 | NO | 13.04.2010 | GR | 14.04.2010 | ES | 24.04.2010 | IS | 13.05.2010 | HU | 14.07.2010 | IE | 17.09.2010 | LU | 17.09.2010 | MC | 30.09.2010 | [2013/32] |
Précédent [2012/47] | AT | 13.01.2010 | |
BE | 13.01.2010 | ||
CY | 13.01.2010 | ||
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
HR | 13.01.2010 | ||
IT | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
MT | 13.01.2010 | ||
NL | 13.01.2010 | ||
PL | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SE | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
TR | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
NO | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
ES | 24.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
HU | 14.07.2010 | ||
IE | 17.09.2010 | ||
LU | 17.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
Précédent [2012/44] | AT | 13.01.2010 | |
BE | 13.01.2010 | ||
CY | 13.01.2010 | ||
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
HR | 13.01.2010 | ||
IT | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
MT | 13.01.2010 | ||
NL | 13.01.2010 | ||
PL | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SE | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
NO | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
ES | 24.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
HU | 14.07.2010 | ||
IE | 17.09.2010 | ||
LU | 17.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
Précédent [2012/42] | AT | 13.01.2010 | |
BE | 13.01.2010 | ||
CY | 13.01.2010 | ||
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
HR | 13.01.2010 | ||
IT | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
MT | 13.01.2010 | ||
NL | 13.01.2010 | ||
PL | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SE | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
NO | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
ES | 24.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
HU | 14.07.2010 | ||
IE | 17.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
Précédent [2012/05] | AT | 13.01.2010 | |
BE | 13.01.2010 | ||
CY | 13.01.2010 | ||
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
HR | 13.01.2010 | ||
IT | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
MT | 13.01.2010 | ||
NL | 13.01.2010 | ||
PL | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SE | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
NO | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
ES | 24.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
IE | 17.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
Précédent [2011/36] | AT | 13.01.2010 | |
BE | 13.01.2010 | ||
CY | 13.01.2010 | ||
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
HR | 13.01.2010 | ||
IT | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
NL | 13.01.2010 | ||
PL | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SE | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
NO | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
ES | 24.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
IE | 17.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
Précédent [2011/25] | AT | 13.01.2010 | |
BE | 13.01.2010 | ||
CY | 13.01.2010 | ||
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
HR | 13.01.2010 | ||
IT | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
NL | 13.01.2010 | ||
PL | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SE | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
NO | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
ES | 24.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
Précédent [2010/44] | AT | 13.01.2010 | |
FI | 13.01.2010 | ||
HR | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
NL | 13.01.2010 | ||
PL | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
NO | 13.04.2010 | ||
ES | 24.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
Précédent [2010/33] | AT | 13.01.2010 | |
ES | 24.04.2010 | ||
Précédent [2010/30] | AT | 13.01.2010 | Citations: | Recherche | [A]US5678651 (KOGISO KAZUYUKI [JP]) [A] 4 * column 3, lines 25-39 ** column 4, lines 42-67 *; | [DA]JP2002067741 (YAMAHA MOTOR CO LTD) [DA] 2 * the whole document *; | [X]EP1719891 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,3,5,6,8 * paragraphs [0030] , [0037] - [0049] * * figures 1-6 * | par le demandeur | JP2002067741 | JP2005047671 |