EP2042403 - Chariot pouvant être relié [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.12.2012 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.12.2012 | Demande réputée retirée | publié le 23.01.2013 [2013/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rehrig Pacific Company 4010 East 26th Street Los Angeles, CA 90058 / US | [2009/14] | Inventeur(s) | 01 /
Meers, Ryan C. 1248 Barry Avenue Nr.4 Los Angeles, CA 90025 / US | 02 /
Baltz, Kyle L. 2110 Harriman Lane, Unit B Redondo Beach, CA 90278 / US | [2009/14] | Mandataire(s) | Leckey, David Herbert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2011/07] | Leckey, David Herbert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2009/14] | Chave, Lynne Fiona, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP New Priestgate House 57 Priestgate Peterborough Cambridgeshire PE1 1JX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08253172.4 | 29.09.2008 | [2009/14] | Numéro de priorité, date | US20070975810P | 27.09.2007 Format original publié: US 975810 P | [2009/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2042403 | Date: | 01.04.2009 | Langue: | EN | [2009/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2042403 | Date: | 30.09.2009 | [2009/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.2009 | Classification | IPC: | B62B3/02 | [2009/14] | CPC: |
B62B3/02 (EP,US);
B62B3/16 (EP,US);
B62B2207/02 (EP,US);
B62B3/1476 (EP,US);
Y10T29/49826 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/22] |
Précédent [2009/14] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Koppelbarer Rollwagen | [2009/14] | Anglais: | Linkable dolly | [2009/14] | Français: | Chariot pouvant être relié | [2009/14] | Procédure d'examen | 21.10.2009 | Requête en examen déposée [2009/49] | 20.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.03.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 20.05.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 15.09.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.05.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 27.08.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/04] | 18.09.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/04] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.11.2009 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 15.09.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 15.09.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.09.2010 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2012 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP1125818 (LIN PAC MOULDINGS [GB]) [X] 1,2,4-10 * paragraph [0027] * * abstract *; | [X]GB2377689 (PAXTON C G LTD [GB]) [X] 1-5,10-13,15 * page 7, paragraph 4 * * abstract *; | [XA]US2004195803 (BROWN EDMUND W [US]) [X] 1,2 * abstract * [A] 3-9; | [XA]DE19649982 (HINZ FABRIK GMBH [DE]) [X] 1,2 * the whole document * [A] 3-9 | par le demandeur | US20070975810 |