30.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.12.2020 [2020/49] |
23.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.11.2020 [2020/48] |
31.07.2020 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 02.09.2020 [2020/36] |
23.08.2019 |
Délivrance (prévue) |
publié le 25.09.2019 [2019/39] |
19.08.2019 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
19.08.2019 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
14.08.2019 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
13.06.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
31.05.2019 |
Changement - classification |
publié le 03.07.2019 [2019/27] |
31.05.2019 |
Changement - classification |
publié le 03.07.2019 [2019/27] |
20.10.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
15.10.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.06.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
23.05.2018 |
Changement - mandataire |
|
13.10.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.09.2017 |
Changement - mandataire |
|
27.01.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
14.10.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.09.2016 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
14.10.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.10.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.03.2013 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
16.11.2012 |
Premier rapport d'examen |
|
13.11.2012 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
30.10.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.11.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.11.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
26.02.2010 |
Nouvelle entrée: perte d'un droit: effet juridique |
|
13.11.2009 |
Liste definitive des désignations |
publié le 16.12.2009 [2009/51] |
10.11.2009 |
Nouvelle entrée: perte d'un droit: envoi de la notification + délai |
|
02.10.2009 |
Requête en examen présentée |
publié le 04.11.2009 [2009/45] |
01.10.2009 |
Modification par le demandeur |
|
03.04.2009 |
Changement - demandeur |
publié le 06.05.2009 [2009/19] |
06.03.2009 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 08.04.2009 [2009/15] |