EP2046020 - Procédé et appareil d'enregistrement d'image [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.07.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.06.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.12.2020 [2020/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | [N/P] |
Précédent [2019/39] | Pour tous les Etats désignés FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | ||
Précédent [2009/19] | Pour tous les Etats désignés FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | ||
Précédent [2009/15] | Pour tous les Etats désignés Fujifilm Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nakamura, Satoshi c/o Fujifilm Corporation 6, Matsuzakadaira 1-chome Taiwa-cho Kurokawa-gu Miyagi / JP | 02 /
Watanabe, Mikio c/o Fujifilm Corporation 6, Matsuzakadaira 1-chome Taiwa-cho Kurokawa-gu Miyagi / JP | 03 /
Miyake, Izumi c/o Fujifilm Corporation Tokyo Midtown 7-3, Akasaka 9-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 04 /
Okamoto, Satoru c/o Fujifilm Corporation 6, Matsuzakadaira 1-chome Taiwa-cho Kurokawa-gu Miyagi / JP | [2019/39] |
Précédent [2009/15] | 01 /
Nakamura, Satoshi c/o Fujifilm Corporation 6, Matsuzakadaira 1-chome Taiwa-cho Kurokawa-gu Miyagi / JP | ||
02 /
Watanabe, Mikio c/o Fujifilm Corporation 6, Matsuzakadaira 1-chome Taiwa-cho Kurokawa-gu Miyagi / JP | |||
03 /
Miyake, Izumi c/o Fujifilm Corporation Tokyo Midtown 7-3, Akasaka 9-chome Minato-ku, Tokyo / JP | |||
04 /
Okamoto, Satoru c/o Fujifilm Corporation 6, Matsuzakadaira 1-chome Taiwa-cho Kurokawa-gu Miyagi / JP | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2019/39] |
Précédent [2009/15] | Stevens, Jason Paul Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08253226.8 | 03.10.2008 | [2009/15] | Numéro de priorité, date | JP20070262505 | 05.10.2007 Format original publié: JP 2007262505 | [2009/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2046020 | Date: | 08.04.2009 | Langue: | EN | [2009/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2046020 | Date: | 25.09.2019 | Langue: | EN | [2019/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.2009 | Classification | IPC: | H04N13/289, H04N1/21, H04N5/232, H04N5/765, H04N5/77, H04N5/91, H04N9/82, H04N101/00, H04N13/189, H04N13/00, H04N9/79 | [2019/27] | CPC: |
H04N1/2166 (EP,US);
H04N23/698 (EP,US);
H04N1/2187 (EP,US);
H04N13/189 (EP,US);
H04N13/289 (EP,US);
H04N23/63 (EP,US);
H04N5/772 (EP,US);
H04N2013/0088 (EP,US);
H04N2101/00 (EP,US);
H04N2201/3254 (EP,US);
H04N5/765 (EP,US);
H04N5/91 (EP,US);
|
Précédent IPC [2009/15] | H04N5/232, H04N5/77 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2019/39] |
Précédent [2009/51] | DE, FR, GB | ||
Précédent [2009/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Bildaufzeichnungsvorrichtung und Bildaufzeichnungsverfahren | [2009/15] | Anglais: | Image recording apparatus and image recording method | [2009/15] | Français: | Procédé et appareil d'enregistrement d'image | [2009/15] | Procédure d'examen | 24.09.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.09.2009 | Requête en examen déposée [2009/45] | 09.10.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 16.11.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 14.11.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.09.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.08.2019 | Taxe de délivrance payée | 14.08.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.08.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.11.2012 | Opposition(s) | 26.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 25.11.2019 | GB | 25.12.2019 | [2020/48] | Citations: | Recherche | [X]US6507358 (MORI KATSUHIKO [JP], et al) [X] 8-11,13 * column 3, lines 26-30 * * column 3, lines 44-60 * * column 13, lines 33-66 * * column 14, lines 25-46 * * column 17, lines 12-20 *; | [X]JP2004320614 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [X] 1,8,12,13 * paragraphs [0002] , [0018] , [0028] * * paragraphs [0038] , [0040] ** paragraphs [0043] - [0045] *; | [X]EP1519263 (PIONEER CORP [JP]) [X] 1-7,12 * paragraphs [0001] - [0003] * * paragraphs [0053] - [0056] * * paragraphs [0068] , [0069] * * paragraphs [0085] - [0087] * * paragraphs [0094] , [0095] * * paragraphs [0098] - [0101] * * paragraphs [0147] , [0159] * | Examen | US2005243187 | par le demandeur | JP2000101916 | JP2005245018 | JP2005311789 | JP2006121229 |