EP2067979 - Dispositif d'atténuation acoustique pour ligne d'admission d'un moteur thermique, et ligne d'admission l'incorporant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.12.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.12.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 01.02.2012 [2012/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hutchinson 2, rue Balzac 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2009/24] | Pour tous les Etats désignés Hutchinson 2 Rue Balzac 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Caliskan, Alper 29 rue de la Prairie 45140 St Jean de la Ruelle / FR | [2009/24] | Mandataire(s) | Bolinches, Michel Jean-Marie, et al Cabinet Orès 36, rue de St Pétersbourg 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2009/24] | Bolinches, Michel Jean-Marie, et al Cabinet Orès 36, rue de St Pétersbourg 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 08291140.5 | 03.12.2008 | [2009/24] | Numéro de priorité, date | FR20070008486 | 05.12.2007 Format original publié: FR 0708486 | [2009/24] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2067979 | Date: | 10.06.2009 | Langue: | FR | [2009/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2067979 | Date: | 17.02.2010 | Langue: | FR | [2010/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.2009 | Classification | IPC: | F02M35/12, F01N13/00, F04B39/00, F16L55/033 | [2010/07] | CPC: |
F02M35/1216 (EP);
F02M35/1233 (EP);
F02M35/1266 (EP);
F02M35/1283 (EP);
F16L55/033 (EP);
F16L55/0335 (EP)
|
Précédent IPC [2009/24] | F02M35/12, F01N7/00, F04B39/00, F16L55/033 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/24] | Titre | Allemand: | Sound attenuation device for the intake line of an internal combustion engine and intake line including same | [2009/24] | Anglais: | Schalldämpfer für Zuführleitung einer Brennkraftmaschine und Zuführleitung, die diesen Schalldämpfer umfasst | [2009/24] | Français: | Dispositif d'atténuation acoustique pour ligne d'admission d'un moteur thermique, et ligne d'admission l'incorporant | [2009/24] | Procédure d'examen | 15.06.2009 | Requête en examen déposée [2009/31] | 14.09.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.12.2009 | Taxe de délivrance payée | 29.12.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.11.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/04] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.02.2010 | CY | 17.02.2010 | DK | 17.02.2010 | EE | 17.02.2010 | FI | 17.02.2010 | HR | 17.02.2010 | IE | 17.02.2010 | LT | 17.02.2010 | LV | 17.02.2010 | MT | 17.02.2010 | NL | 17.02.2010 | BG | 17.05.2010 | NO | 17.05.2010 | GR | 18.05.2010 | IS | 17.06.2010 | [2012/05] |
Précédent [2011/25] | AT | 17.02.2010 | |
CY | 17.02.2010 | ||
DK | 17.02.2010 | ||
EE | 17.02.2010 | ||
FI | 17.02.2010 | ||
HR | 17.02.2010 | ||
IE | 17.02.2010 | ||
LT | 17.02.2010 | ||
LV | 17.02.2010 | ||
NL | 17.02.2010 | ||
BG | 17.05.2010 | ||
NO | 17.05.2010 | ||
GR | 18.05.2010 | ||
IS | 17.06.2010 | ||
Précédent [2010/45] | AT | 17.02.2010 | |
FI | 17.02.2010 | ||
HR | 17.02.2010 | ||
LT | 17.02.2010 | ||
LV | 17.02.2010 | ||
NL | 17.02.2010 | ||
NO | 17.05.2010 | ||
IS | 17.06.2010 | ||
Précédent [2010/44] | AT | 17.02.2010 | |
FI | 17.02.2010 | ||
HR | 17.02.2010 | ||
LT | 17.02.2010 | ||
LV | 17.02.2010 | ||
NO | 17.05.2010 | ||
IS | 17.06.2010 | Citations: | Recherche | [A]US4244442 (SCARTON HENRY A, et al) [A] 1 * column 6, lines 50-59; figure 11 *; | [A]WO9709527 (WOLF WOCO & CO FRANZ J [DE], et al) [A] 1-16 * page 2, line 15 - page 3, line 17 * * page 5, lines 9-20 * * page 6, line 15 - page 7, line 4 * * figure 1 *; | [AD]DE19956172 (UMFOTEC UMFORMTECHNIK GMBH [DE], et al) [AD] 1-16 * abstract *; | [A]EP1255071 (MECAPLAST SAM [MC]) [A] 1-16 * column 5, line 58 - column 6, line 9 * * column 11, lines 15-19 * * paragraphs [0015] , [0024] , [0027] - [0031] - [0035] , [0039] * * figures 1,5a,7,9a *; | [PA]EP1865188 (MANN & HUMMEL GMBH [DE]) [PA] 1-16* the whole document * | par le demandeur | DE19956172 | EP1255071 |