EP2141802 - Amplificateur de condensateur commuté [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.12.2010 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.12.2010 | Demande réputée retirée | publié le 12.01.2011 [2011/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics SA 29, Boulevard Romain Rolland 92120 Montrouge / FR | [2010/01] | Inventeur(s) | 01 /
Sabut, Marc 15, Rue Paul Mistral 38320 Eybens / FR | 02 /
Gicquel, Hugo 4, Rue Irvoy 38000 Grenoble / FR | 03 /
Reaute, Fabien 45, Rue du Guichet 38140 Renage / FR | 04 /
Van Zanten, François 8, Allée de la Roseraie 38240 Meylan / FR | [2010/01] | Mandataire(s) | de Beaumont, Michel 1bis, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | [2010/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08305375.1 | 03.07.2008 | [2010/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2141802 | Date: | 06.01.2010 | Langue: | EN | [2010/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.2009 | Classification | IPC: | H03F3/00 | [2010/01] | CPC: |
H03F3/005 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2010/36] |
Précédent [2010/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verstärker mit geschalteten Kondensatoren | [2010/01] | Anglais: | Switched capacitor amplifier | [2010/01] | Français: | Amplificateur de condensateur commuté | [2010/01] | Procédure dexamen | 07.07.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/02] | 12.08.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/02] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2010 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5973536 (MAEJIMA TOSHIO [JP]) [X] 1-3,6,7,9,10,12-15 * abstract *; | [X]US2008094140 (LIM SEUNG-HYUN [KR], et al) [X] 1,2,6,10,12-14 * paragraph [0030] - paragraph [0038]; figures 3-6A * * abstract *; | [A]US7345530 (LI JIPENG [US], et al) [A] 1-3,13-15 * the whole document *; | [A] - TERTULIEN NDJOUNTCHE ET AL, "Improved Structures for Programmable Filters: Application in a Switched-Capacitor Adaptive Filter Design", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II: EXPRESS BRIEFS, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, (19990901), vol. 46, no. 9, ISSN 1057-7130, XP011013120 [A] 1-3,13 * figure 8 * | [A] - AZIZI M Y ET AL, "Thermal noise analysis of multi-bit SC gain-stages for low-voltage high-resolution pipeline ADC design", SIGNALS, CIRCUITS AND SYSTEMS, 2003. SCS 2003. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JULY 10-11, 2003, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20030710), vol. 2, ISBN 978-0-7803-7979-4, pages 581 - 584, XP010655342 [A] 1-3,13 * figure 1 * |