EP1953326 - Châssis de porte ou fenêtre à ouvrant coulissant comportant un montant vertical d'ouvrant caché [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.03.2014 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Norsk Hydro ASA Drammersveien 264, Vaekero 0240 Oslo / NO | [2008/32] | Inventeur(s) | 01 /
Portes, Mathieu 2 rue Alexandra David Neel Rés. Le Manoir, Bât. E 31100 Toulouse / FR | 02 /
Rebollar, Manuel 5 impasse de Bitet Appartement 27 31400 Toulouse / FR | 03 /
Leroy, Jérôme Lotissement Loustal 6 rue du Pech 31190 Labruyère Dorsa / FR | 04 /
Clauzet, Robert 1 rue du 14 Juillet 1789 31120 Roquettes / FR | [2013/18] |
Précédent [2008/32] | 01 /
Portes, Mathieu 2 rue Alexandra David Neel Rés. Le Manoir, Bât. E 31100 Toulouse / FR | ||
02 /
Rebollar, Manuel 5 impasse de Bitet Appartement 27 31400 Toulouse / FR | |||
03 /
Leroy, Jérôme Lotissement Loustal 6 rue du Pech 31190 Labruyère Dorsa / FR | |||
04 /
Clauzet, Robert 1 rue du 14 Juillet 1789 31120 Roquettes / FR | Mandataire(s) | Hartmann, Jean-Luc, et al Cabinet Morelle & Bardou SC Parc Technologique du Canal 9, Avenue de l'Europe B.P. 72253 31522 Ramonville Saint-Agne Cedex / FR | [2013/09] |
Précédent [2008/35] | Morelle, Guy Georges Alain Cabinet Morelle & Bardou S.C. 9 Avenue de l'Europe B.P. 72253 31522 Ramonville Cedex / FR | ||
Précédent [2008/32] | Morelle, Guy Georges Alain Cabinet Morelle & Bardou Parc Technologique du Canal 9, Avenue de l'Europe- BP 72253 31522 Ramonville Saint Agne Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 08352002.3 | 30.01.2008 | [2008/32] | Numéro de priorité, date | FR20070000739 | 02.02.2007 Format original publié: FR 0700739 | [2008/32] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1953326 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | FR | [2008/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1953326 | Date: | 01.05.2013 | Langue: | FR | [2013/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.04.2008 | Classification | IPC: | E06B3/263 | [2008/32] | CPC: |
E06B3/4609 (EP);
E06B2003/26389 (EP);
E06B3/26347 (EP);
E06B3/308 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/32] | Titre | Allemand: | Flügelrahmen einer Schiebetür oder eines Schiebefensters, der einen verdeckten Pfosten umfasst | [2008/32] | Anglais: | Frame of a door or window with sliding opening including a hidden leaf vertical upright | [2008/32] | Français: | Châssis de porte ou fenêtre à ouvrant coulissant comportant un montant vertical d'ouvrant caché | [2008/32] | Procédure d'examen | 27.01.2009 | Requête en examen déposée [2009/11] | 22.11.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.2013 | Taxe de délivrance payée | 22.03.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.11.2012 | Opposition(s) | 04.02.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.01.2008 | AT | 01.05.2013 | CY | 01.05.2013 | CZ | 01.05.2013 | DK | 01.05.2013 | EE | 01.05.2013 | FI | 01.05.2013 | HR | 01.05.2013 | LT | 01.05.2013 | LV | 01.05.2013 | MC | 01.05.2013 | MT | 01.05.2013 | NL | 01.05.2013 | PL | 01.05.2013 | RO | 01.05.2013 | SE | 01.05.2013 | SI | 01.05.2013 | SK | 01.05.2013 | TR | 01.05.2013 | BG | 01.08.2013 | NO | 01.08.2013 | GR | 02.08.2013 | IS | 01.09.2013 | IE | 30.01.2014 | LU | 30.01.2014 | BE | 31.01.2014 | CH | 31.01.2014 | LI | 31.01.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 30.01.2008 | |
AT | 01.05.2013 | ||
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
MT | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
IE | 30.01.2014 | ||
LU | 30.01.2014 | ||
BE | 31.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
MT | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
IE | 30.01.2014 | ||
LU | 30.01.2014 | ||
BE | 31.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
IE | 30.01.2014 | ||
LU | 30.01.2014 | ||
BE | 31.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
Précédent [2015/07] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
IE | 30.01.2014 | ||
LU | 30.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
Précédent [2014/46] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
LU | 30.01.2014 | ||
CH | 31.01.2014 | ||
LI | 31.01.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
LU | 30.01.2014 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2014/14] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2014/11] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2014/02] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2013/52] | AT | 01.05.2013 | |
CY | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2013/51] | AT | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2013/50] | AT | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 01.05.2013 | |
LT | 01.05.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 01.05.2013 | |
NO | 01.08.2013 | Citations: | Recherche | [A]WO9312316 (HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS SPA [IT]) [A] 1-12 * page 3, line 26 - page 4, line 22; figures 1,15,16,8,10,11; claims 1-4 * * page 7, lines 19-26 *; | [A]EP0565492 (METRA METALL TRAFILATI ALLUMIN [IT]) [A] 1-12 * figures 13,14 *; | [A]FR1420069 (ARMSTADT MFG LTD) [A] 1-12 * page 5, column 1, lines 33-38; figure 5 * | par le demandeur | US2005166494 | FR2801337 | WO9312316 |