EP2104193 - Branchement rapide pour un module électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.07.2015 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.08.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, HU | publié le 27.09.2017 [2017/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BTICINO S.P.A. Viale Borri, 231 21100 Varese / IT | [2014/26] |
Précédent [2009/39] | Pour tous les Etats désignés Bticino S.p.A. Via Messina, 38 20154 Milano / IT | Inventeur(s) | 01 /
Fabrizi, Fabrizio Via Cucchi, 5 24122 Bergamo / IT | 02 /
Re, Marcello Via Buonarroti, 16 21040 Venegono Superiore, Varese / IT | [2009/39] | Mandataire(s) | Mozzi, Matteo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | [2014/38] |
Précédent [2012/42] | Mozzi, Matteo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | ||
Précédent [2009/39] | Siniscalco, Fabio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 08425188.3 | 21.03.2008 | [2009/39] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2104193 | Date: | 23.09.2009 | Langue: | EN | [2009/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2104193 | Date: | 17.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.08.2008 | Classification | IPC: | H02B1/052, H01H71/08 | [2009/39] | CPC: |
H01H71/08 (EP);
H01R9/2458 (EP);
H02B1/052 (EP);
H02B1/056 (EP);
H02B1/205 (EP);
H01H73/08 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/39] | Titre | Allemand: | Schnellsteckvorrichtung für elektrische Module | [2009/39] | Anglais: | Rapid plug-in modular electrical equipment | [2009/39] | Français: | Branchement rapide pour un module électrique | [2009/39] | Procédure d'examen | 02.02.2010 | Requête en examen déposée [2010/10] | 25.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.08.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.06.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.2014 | Taxe de délivrance payée | 06.08.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.08.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.02.2010 | Opposition(s) | 18.06.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.03.2008 | AT | 17.09.2014 | BG | 17.09.2014 | CY | 17.09.2014 | CZ | 17.09.2014 | DK | 17.09.2014 | EE | 17.09.2014 | FI | 17.09.2014 | HR | 17.09.2014 | LT | 17.09.2014 | LV | 17.09.2014 | MC | 17.09.2014 | MT | 17.09.2014 | NL | 17.09.2014 | RO | 17.09.2014 | SE | 17.09.2014 | SI | 17.09.2014 | SK | 17.09.2014 | NO | 17.12.2014 | GR | 18.12.2014 | IS | 17.01.2015 | IE | 21.03.2015 | LU | 21.03.2015 | [2017/39] |
Précédent [2017/03] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
MT | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
IE | 21.03.2015 | ||
LU | 21.03.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
IE | 21.03.2015 | ||
LU | 21.03.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
LU | 21.03.2015 | ||
Précédent [2015/47] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
LU | 21.03.2015 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 17.09.2014 | |
CY | 17.09.2014 | ||
CZ | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
Précédent [2015/23] | CY | 17.09.2014 | |
CZ | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
Précédent [2015/22] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Précédent [2015/16] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Précédent [2015/12] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Précédent [2015/10] | FI | 17.09.2014 | |
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 17.09.2014 | |
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 17.09.2014 | Citations: | Recherche | [X]EP0472409 (CRABTREE ELECTRICAL IND LTD [GB]) [X] 1-3 * column 7, line 10 - line 25; figures 1,2 *; | [X]EP0748018 (SQUARE D CO [US]) [X] 1,2 * figure - *; | [X]WO0129856 (ABB PATENT GMBH [DE]) [X] 1,2 * figure - *; | [A]EP1249909 (ABB PATENT GMBH [DE]) [A] 4 * figure - *; | [A]EP0798835 (BTICINO SPA [IT]) |