EP2117974 - SURVEILLANCE DE BANDES TRANSPORTEUSES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Advanced Imaging Technologies (Proprietary) Ltd Unit 20, 8 Reed Place Maxmead Pinetown 3610, Kwa-zulu Natal / ZA | [2014/13] |
Précédent [2009/47] | Pour tous les Etats désignés Advanced Imaging Technologies (Proprietary) Ltd 26 Cohen Avenue Glenwood 4001 Durban / ZA | Inventeur(s) | 01 /
ALPORT, Michael, John 7 Howard Avenue Glenwood 4001 Durban / ZA | 02 /
BASSON, Jacques, Frederick 16 Cottingham 131 Bath Road Glenwood 4001 Durban / ZA | 03 /
PADAYACHEE, Thavashen 55 Tarndale Avenue Asherville 4091 Durban / ZA | [2014/10] |
Précédent [2009/47] | 01 /
ALPORT, Michael, John 7 Howard Avenue Glenwood 4001 Durban / ZA | ||
02 /
BASSON, Jacques, Frederick 16 Cottingham 131 Bath Road Glenwood 4001 Durban / ZA | |||
03 /
PADAYACHEE, Thavashen 55 Tarndale Avenue Asherville 4091 Durban / ZA | Mandataire(s) | Chapman, Patrick, et al Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Précédent [2013/46] | Chapman, Patrick, et al Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | ||
Précédent [2009/47] | Cheyne, John Robert Alexander M. Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08702505.2 | 24.01.2008 | [2009/47] | WO2008IB50250 | Numéro de priorité, date | ZA20070000760 | 26.01.2007 Format original publié: ZA 200700760 | [2009/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008090521 | Date: | 31.07.2008 | Langue: | EN | [2008/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2117974 | Date: | 18.11.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.07.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2117974 | Date: | 05.03.2014 | Langue: | EN | [2014/10] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP2117974 | Date: | 13.08.2014 | [2014/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.07.2008 | Classification | IPC: | B65G43/02, G01N27/82 | [2009/47] | CPC: |
B65G43/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/47] | Titre | Allemand: | ÜBERWACHUNG VON FÖRDERBÄNDERN | [2009/47] | Anglais: | MONITORING OF CONVEYOR BELTS | [2009/47] | Français: | SURVEILLANCE DE BANDES TRANSPORTEUSES | [2009/47] | Entrée dans la phase régionale | 26.08.2009 | Taxe nationale de base payée | 26.08.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.08.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/47] | 12.10.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.04.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.03.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.09.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.01.2014 | Taxe de délivrance payée | 15.01.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.10.2011 | Opposition(s) | 08.12.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2011 | 04   M06   Taxe payée le   30.03.2011 | 31.01.2012 | 05   M06   Taxe payée le   15.02.2012 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.01.2008 | AT | 05.03.2014 | BE | 05.03.2014 | CY | 05.03.2014 | CZ | 05.03.2014 | DK | 05.03.2014 | EE | 05.03.2014 | ES | 05.03.2014 | FI | 05.03.2014 | HR | 05.03.2014 | IT | 05.03.2014 | LT | 05.03.2014 | LV | 05.03.2014 | MC | 05.03.2014 | MT | 05.03.2014 | NL | 05.03.2014 | RO | 05.03.2014 | SI | 05.03.2014 | SK | 05.03.2014 | TR | 05.03.2014 | BG | 05.06.2014 | NO | 05.06.2014 | GR | 06.06.2014 | IS | 05.07.2014 | PT | 07.07.2014 | [2017/39] |
Précédent [2017/03] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
MC | 05.03.2014 | ||
MT | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
GR | 06.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
MC | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
GR | 06.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/43] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
MC | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/24] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/18] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2014/50] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
ES | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
Précédent [2014/49] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
Précédent [2014/46] | AT | 05.03.2014 | |
BE | 05.03.2014 | ||
CY | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 05.03.2014 | |
CY | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 05.03.2014 | |
CY | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 05.03.2014 | |
NO | 05.06.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US4439731 (HARRISON ALEXANDER [AU]) [X] 1-21 * claim 1 * [A] 22-43; | [XA]US4864233 (HARRISON ALEXANDER [AU]) [X] 1-21 * column 1, line 10 - line 15 * * column 4, line 1 - line 5; figure 4 * * column 5, line 63 - column 6, line 10 * [A] 22-43; | [XA]EP0590734 (CANADA CONVEYOR BELT CO LTD [CA]) [X] 1-21 * column 6, line 22 - line 27; claim 1 *[A] 22-43; | [XA]US5426362 (NINNIS RONALD M [CA]) [X] 1-21 * column 3, lines 15-20 * [A] 22-43 | par le demandeur | US5426362 |