EP2116313 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR REFROIDIR UNE BANDE D'ACIER LAMINÉE À CHAUD [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 07.04.2017 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JFE Steel Corporation 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-0011 / JP | [2009/46] | Inventeur(s) | 01 /
UEOKA, Satoshi c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | 02 /
NAKATA, Naoki c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | 03 /
KUROKI, Takashi c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | 04 /
NISHIURA, Nobuo c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | [2014/11] |
Précédent [2009/46] | 01 /
UEOKA, Satoshi c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | ||
02 /
NAKATA, Naoki c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | |||
03 /
KUROKI, Takashi c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | |||
04 /
NISHIURA, Nobuo c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/11] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Précédent [2009/46] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08703516.8 | 15.01.2008 | [2009/46] | WO2008JP50666 | Numéro de priorité, date | JP20070044868 | 26.02.2007 Format original publié: JP 2007044868 | [2009/46] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008117552 | Date: | 02.10.2008 | Langue: | JA | [2008/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2116313 | Date: | 11.11.2009 | Langue: | EN | [2009/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2116313 | Date: | 12.03.2014 | Langue: | EN | [2014/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.10.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.03.2013 | Classification | IPC: | B21B45/02, C21D1/667 | [2013/16] | CPC: |
C21D1/667 (EP,US);
B21B45/02 (KR);
B21B45/0233 (EP,US);
C21D9/46 (EP,US);
F27D15/0206 (EP,US);
B21B45/0218 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/46] | B21B45/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/46] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM KÜHLEN EINES HEISSGEWALZTEN STAHLBANDS | [2009/46] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR COOLING HOT-ROLLED STEEL STRIP | [2009/46] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR REFROIDIR UNE BANDE D'ACIER LAMINÉE À CHAUD | [2009/46] | Entrée dans la phase régionale | 25.08.2009 | Traduction produite | 25.08.2009 | Taxe nationale de base payée | 25.08.2009 | Taxe de recherche payée | 25.08.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.08.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/46] | 27.06.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.09.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.2014 | Taxe de délivrance payée | 17.01.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.09.2013 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
12.12.2014
17.12.2014
ADMISSIBLE SMS Siemag AG Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE Mandataire de l'opposant Klüppel, Walter Hemmerich & Kollegen Patentanwälte Hammerstraße 2 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Précédent [2015/04] | |||
Opposant(s) | 01
12.12.2014
17.12.2014
ADMISSIBLE SMS Siemag AG Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE Mandataire de l'opposant Klüppel, Walter Hemmerich & Kollegen Patentanwälte Hammerstraße 2 57072 Siegen / DE | 16.01.2015 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 18.05.2015 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 07.12.2016 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2017/19] | 07.12.2016 | Date des procédures orales | 22.12.2016 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 22.12.2016 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.01.2008 | BE | 12.03.2014 | CY | 12.03.2014 | CZ | 12.03.2014 | DK | 12.03.2014 | EE | 12.03.2014 | ES | 12.03.2014 | FI | 12.03.2014 | HR | 12.03.2014 | LT | 12.03.2014 | LV | 12.03.2014 | MC | 12.03.2014 | MT | 12.03.2014 | NL | 12.03.2014 | RO | 12.03.2014 | SI | 12.03.2014 | SK | 12.03.2014 | TR | 12.03.2014 | BG | 12.06.2014 | NO | 12.06.2014 | GR | 13.06.2014 | IS | 12.07.2014 | PT | 14.07.2014 | IE | 15.01.2015 | CH | 31.01.2015 | LI | 31.01.2015 | [2017/40] |
Précédent [2017/03] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
MT | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
GR | 13.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
IE | 15.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2016/28] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
GR | 13.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
IE | 15.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2016/07] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
IE | 15.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/47] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/43] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Précédent [2015/36] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Précédent [2015/02] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Précédent [2014/50] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
ES | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
Précédent [2014/49] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
Précédent [2014/48] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/46] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 12.03.2014 | |
FI | 12.03.2014 | ||
HR | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 12.03.2014 | |
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
NO | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 12.03.2014 | |
NO | 12.06.2014 | Citations: | Recherche | [A]WO9104109 (VOLOGODSKY POLITEKHN I [SU], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]JPH06190419 (KAWASAKI STEEL CO) [A] 1,8* abstract * | Recherche internationale | [A]JPH10249429 (SUMITOMO METAL IND); | [A]JP2001286925 (SUMITOMO METAL IND); | [A]JP2003191005 (JFE ENG KK); | [A]JP2005059038 (SUMITOMO METAL IND); | [XP]WO2007026906 (JFE STEEL CORP [JP], et al); | [XP]JP2007203369 (JFE STEEL KK); | [XP]JP2007260712 (JFE STEEL KK) | par le demandeur | JPS59144513 | JPS62260022 |