EP2109972 - ESTIMATION DE CANAL ASSISTÉE PAR DES DONNÉES D'UN CANAL DE COMMANDE PARTAGÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.07.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2011 | Demande réputée retirée | publié le 03.08.2011 [2011/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2009/43] | Inventeur(s) | 01 /
FREDERIKSEN, Frank Hornbaekvej 4 DK-9270 Klarup / DK | 02 /
MOGENSEN, Preben, E. Elmelunden 13 DK-9260 Gistrup / DK | 03 /
NIELSEN, Anders, Ostergaard Vesterbrogade 196, 3.th DK-1800 Frederiksberg C / DK | 04 /
HOJEN-SORENSEN, Pedro Brombaervej 14 DK-3450 Allerod / DK | [2009/43] | Mandataire(s) | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [N/P] |
Précédent [2010/48] | Nokia Corporation Intellectual Property Rights P.O. Box 226 00045 Nokia Group / FI | ||
Précédent [2009/43] | Harper, Claire Nokia UK Limited IPR Department 2-6 Boundary Row Southwark Greater London SE1 8HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08710007.9 | 12.02.2008 | [2009/43] | WO2008IB50506 | Numéro de priorité, date | US20070901620P | 12.02.2007 Format original publié: US 901620 P | [2009/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008099342 | Date: | 21.08.2008 | Langue: | EN | [2008/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2109972 | Date: | 21.10.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.08.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.08.2008 | Classification | IPC: | H04L25/02 | [2009/43] | CPC: |
H04L25/0236 (EP,US);
H04L27/2647 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/43] | Titre | Allemand: | DATENUNTERSTÜTZTE KANALSCHÄTZUNG MIT GEMEINSAMEM STEUERKANAL | [2009/43] | Anglais: | SHARED CONTROL CHANNEL DATA-ASSISTED CHANNEL ESTIMATION | [2009/43] | Français: | ESTIMATION DE CANAL ASSISTÉE PAR DES DONNÉES D'UN CANAL DE COMMANDE PARTAGÉ | [2009/43] | Entrée dans la phase régionale | 12.08.2009 | Taxe nationale de base payée | 12.08.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.08.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.08.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/43] | 30.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.02.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/31] | 21.03.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.11.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2011 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6304624 (SEKI HIROYUKI [JP], et al) [A] 1-31 * the whole document *; | [A]US6483821 (DABAK ANAND G [US], et al) [A] 1-31* the whole document *; | [X]US2002191578 (BACHL RAINER [DE], et al) [X] 1-31 * paragraphs [0059] - [0062] *; | [A]US2004071193 (ATARASHI HIROYUKI [JP], et al) [A] 1-31 * claims 30-33 *; | [X]US2005152478 (JALLOUL LOUAY [US], et al) [X] 1-31 * paragraphs [0036] - [0044] *; | [A]US2007030827 (RUI WANG R [CA], et al) [A] 1-31 * claim 1 *; | [X] - VITTORIA MIGNONE ET AL, "CD3-OFDM: A Novel Demodulation Scheme for Fixed and Mobile Receivers", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (19960901), vol. 44, no. 9, ISSN 0090-6778, XP011008784 [X] 1-31 * " Chapter III.B * | par le demandeur | US2002191578 |