EP2126637 - COMPOSITION DE RÉVÉLATEUR LIQUIDE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AEG Elektrofotografie GmbH Emil-Siepmann-Strasse 40 59581 Warstein / DE | [2009/49] | Inventeur(s) | 01 /
HYMON, Kerstin Fröbelstrasse 21 58454 Witten / DE | 02 /
HUMPERT, Hans-Josef Rüdenkuhle 28 59555 Lippstadt / DE | 03 /
TAVERNIER, Serge Bouwenstraat 40 B-2547 Lint / BE | [2009/49] | Mandataire(s) | Teipel, Stephan, et al Lederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/23] | Teipel, Stephan, et al Lederer & Keller Patentanwälte Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | ||
Précédent [2009/49] | Teipel, Stephan, et al Lederer & Keller Patentanwälte Prinzregentenstrasse 16 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08716632.8 | 19.03.2008 | [2009/49] | WO2008EP02214 | Numéro de priorité, date | EP20070005667 | 20.03.2007 Format original publié: EP 07005667 | [2009/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008113582 | Date: | 25.09.2008 | Langue: | EN | [2008/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2126637 | Date: | 02.12.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.09.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2126637 | Date: | 06.06.2012 | Langue: | EN | [2012/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.09.2008 | Classification | IPC: | G03G9/08, G03G9/13, G03G9/135 | [2009/49] | CPC: |
G03G9/12 (EP,US);
G03G9/08 (KR);
G03G9/122 (EP,US);
G03G9/13 (KR);
G03G9/131 (EP,US);
G03G9/135 (KR);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/49] | Titre | Allemand: | FLÜSSIGENTWICKLERZUSAMMENSETZUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG | [2009/49] | Anglais: | LIQUID DEVELOPER COMPOSITION AND METHOD OF ITS PREPARATION | [2009/49] | Français: | COMPOSITION DE RÉVÉLATEUR LIQUIDE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION | [2009/49] | Entrée dans la phase régionale | 24.08.2009 | Taxe nationale de base payée | 24.08.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.08.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.01.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/49] | 21.01.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.11.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.01.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.12.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.04.2012 | Taxe de délivrance payée | 12.04.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.02.2010 | Opposition(s) | 07.03.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.03.2008 | AT | 06.06.2012 | BE | 06.06.2012 | CY | 06.06.2012 | CZ | 06.06.2012 | DK | 06.06.2012 | EE | 06.06.2012 | FI | 06.06.2012 | HR | 06.06.2012 | IT | 06.06.2012 | LT | 06.06.2012 | LV | 06.06.2012 | MT | 06.06.2012 | NL | 06.06.2012 | PL | 06.06.2012 | RO | 06.06.2012 | SE | 06.06.2012 | SI | 06.06.2012 | SK | 06.06.2012 | TR | 06.06.2012 | BG | 06.09.2012 | NO | 06.09.2012 | GR | 07.09.2012 | ES | 17.09.2012 | IS | 06.10.2012 | PT | 08.10.2012 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
DK | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
IT | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
MT | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
PL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
TR | 06.06.2012 | ||
BG | 06.09.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
ES | 17.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
PT | 08.10.2012 | ||
Précédent [2014/32] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
DK | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
IT | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
MT | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
PL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
BG | 06.09.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
ES | 17.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
PT | 08.10.2012 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
DK | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
IT | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
PL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
BG | 06.09.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
ES | 17.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
PT | 08.10.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
DK | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
IT | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
PL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
ES | 17.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
PT | 08.10.2012 | ||
Précédent [2013/21] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
DK | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
IT | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
PL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
PT | 08.10.2012 | ||
Précédent [2013/13] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
IT | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
PL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
PT | 08.10.2012 | ||
Précédent [2013/11] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
IT | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
PL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
Précédent [2013/10] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
CZ | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
RO | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
SK | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
IS | 06.10.2012 | ||
Précédent [2013/09] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
EE | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
NL | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 06.06.2012 | |
BE | 06.06.2012 | ||
CY | 06.06.2012 | ||
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
Précédent [2012/51] | CY | 06.06.2012 | |
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
SI | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 06.06.2012 | |
FI | 06.06.2012 | ||
HR | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
LV | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
GR | 07.09.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 06.06.2012 | |
FI | 06.06.2012 | ||
LT | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
Précédent [2012/48] | FI | 06.06.2012 | |
LT | 06.06.2012 | ||
SE | 06.06.2012 | ||
NO | 06.09.2012 | ||
Précédent [2012/47] | LT | 06.06.2012 | |
NO | 06.09.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPS61156264 (RICOH KK) [X] 1-7,9-13,20 * page 7; table 1 * * claim 1 *; | [X]JPS61156263 (RICOH KK) [X] 1-7,9-13,20 * page 6; table 1 * * claim 1 *; | [X]JPS61156261 (RICOH KK) [X] 1-7,9-13,20 * page 7; table 1 * * claim 1 *; | [X]JPS6218575 (RICOH KK) [X] 1-7,9-13,20 * page 7; table 1 * * claim 1 *; | [X]JPS6298364 (RICOH KK) [X] 1-7,9-13,20 * page 7; table 1 * * claim 1 *; | [X]JPS62115171 (RICOH KK) [X] 1-7,9-13,20 * page 6; table . * * claim 1 *; | [XY]EP0455343 (XEROX CORP [US]) [X] 1-14,16-20 * page 6, line 22 - line 32 * * page 8, line 52 - line 57 * * page 10, line 9 - page 11, line 20 * * page 11, line 56 - page 12, line 11 * * page 12, line 39 - page 13, line 2 * * page 17, line 13 - line 29; claims 1,5-7 * [Y] 15; | [X]EP0605108 (XEROX CORP [US]) [X] 1-10,12-14,16-20 * page 5, line 7 - line 25 * * page 8, line 5 - page 9, line 2 * * page 10, line 11 - page 13, line 24 * * page 16, line 19 - line 43 * * page 19, line 1 - line 36 *; | [X]US5607808 (NISHIZAWA MASUMI [JP], et al) [X] 1-7,9,10,12,13,20 * column 4, line 11 - line 13 * * column 8, line 24 - line 42 * * column 11, line 41 - line 46 * * column 13, line 35 - column 14, line 45 * * column 27, line 4 - line 45 * * column 28, line 64 - column 29, line 5 *; | [X]US2005244736 (YON KYUNG-YOL [KR], et al) [X] 1-13,20 * paragraphs [0042] , [0043] , [0059] , [0060]; claims 1,2 *; | [Y]EP1607799 (RICOH KK [JP]) [Y] 15 * page 4, line 4 - line 46 * * page 5, line 2 - line 12 * * page 5, line 38 - line 49 ** page 9, line 10 - page 10, line 13 * | Examen | JPH03119365 | WO2007018503 | par le demandeur | JPH03119365 | US5607808 | US5998075 | US6174640 | EP1341053 | EP1437628 | WO2005116778 | WO2007018503 |