EP2117687 - PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MEMBRANES INORGANIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/47] | MEMBRANES INORGANIQUES, ET PROCÉDÉ DE FABRICATION | ||
[2018/25] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.10.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 18.10.2019 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.11.2019 [2019/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Corning Incorporated 1 Riverfront Plaza Corning, NY 14831 / US | [2018/50] |
Précédent [2009/47] | Pour tous les Etats désignés Corning Incorporated 1 Riverfront Plaza Corning NY 14831 / US | Inventeur(s) | 01 /
FEKETY, Curtis, R 8 Park Street Tioga, PA 16946 / US | 02 /
LIU, Wei 1122 Cromwell Avenue Richland, WA 99352 / US | 03 /
SONG, Zhen 3507 Conhocton Road Painted Post, NY 14870 / US | 04 /
WHALEN, Joseph, M 4 Birch View Drive Halifax, Nova Scotia, B3P2N1 / CA | [2009/47] | Mandataire(s) | Sturm, Christoph, et al Quermann - Sturm - Weilnau Patentanwälte Partnerschaft mbB Unter den Eichen 5 65195 Wiesbaden / DE | [2018/50] |
Précédent [2009/47] | Sturm, Christoph, et al Quermann Sturm Weilnau Patentanwälte Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden / DE | ||
Précédent [2009/27] | Sturm, Christoph, et al Quermann Sturm GbR Patentanwälte Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08725756.4 | 19.02.2008 | [2009/47] | WO2008US02157 | Numéro de priorité, date | US20070903637P | 27.02.2007 Format original publié: US 903637 P | US20070894065 | 20.08.2007 Format original publié: US 894065 | [2009/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008106028 | Date: | 04.09.2008 | Langue: | EN | [2008/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2117687 | Date: | 18.11.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.09.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2117687 | Date: | 12.12.2018 | Langue: | EN | [2018/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.09.2008 | Classification | IPC: | B01D71/02, B01D67/00, C04B41/50 | [2009/47] | CPC: |
B01D67/0046 (EP,US);
B01D71/025 (EP,US);
B01D2323/081 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2018/50] |
Précédent [2011/14] | DE, FR, GB, NL | ||
Précédent [2009/47] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG ANORGANISCHEN MEMBRANEN | [2018/30] | Anglais: | METHOD OF MAKING AN INORGANIC MEMBRANE | [2018/30] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MEMBRANES INORGANIQUES | [2018/25] |
Précédent [2009/47] | ANORGANISCHE MEMBRANEN UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | ||
Précédent [2009/47] | INORGANIC MEMBRANES AND METHOD OF MAKING | ||
Précédent [2009/47] | MEMBRANES INORGANIQUES, ET PROCÉDÉ DE FABRICATION | Entrée dans la phase régionale | 26.03.2009 | Taxe nationale de base payée | 26.03.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.03.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.03.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/47] | 29.09.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 13.01.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 29.01.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.01.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.07.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.04.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.06.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 31.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.01.2010 | Opposition(s) | 13.09.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 07.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US6225246 (DARCOVICH KEN [CA]); | [XY]US6841497 (KRELL ANDREAS [DE], et al); | [X]WO2006034717 (UNIV DANMARKS TEKNISKE [DK], et al); | Examen | US4968426 |