EP2115159 - DOSAGES DE MODULATEURS DE L'ACTIVITE DE LA PARKINE UTILISANT DE NOUVEAUX SUBSTRATS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/46] | DOSAGES DE MODULATEURS DE L'ACTIVITE DE LA PARKINE UTLISANT DE NOUVEAUX SUBSTRATS | ||
[2011/26] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2012 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Elan Pharma International Limited 800 Gateway Boulevard South San Francisco, CA 94080 / US | [2009/46] | Inventeur(s) | 01 /
JOHNSTON, Jennifer, A. 889 Marin Drive Mill Valley, CA 94941 / US | 02 /
GOLDBERG, Alfred 171 Crafts Road Chestnut Hill, MA 02467 / US | [2009/46] | Mandataire(s) | Bullett, Rachel Margaret, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [2009/46] | Bullett, Rachel Margaret, et al Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08728753.8 | 31.01.2008 | [2009/46] | WO2008US52700 | Numéro de priorité, date | US20070898947P | 31.01.2007 Format original publié: US 898947 P | [2009/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008095126 | Date: | 07.08.2008 | Langue: | EN | [2008/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2115159 | Date: | 11.11.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.08.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2115159 | Date: | 21.12.2011 | Langue: | EN | [2011/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.12.2008 | Classification | IPC: | C12Q1/25, G01N33/50 | [2009/46] | CPC: |
C12Q1/25 (EP,US);
G01N2333/9015 (EP,US);
G01N2500/02 (EP,US);
G01N2500/10 (EP,US);
G01N2800/2835 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/46] | Etats autorisant lextension | AL | 28.08.2009 | BA | 28.08.2009 | MK | 28.08.2009 | RS | 28.08.2009 | Titre | Allemand: | ASSAYS FÜR MODULATOREN DER PARKIN-AKTIVITÄT MITHILFE NEUARTIGER SUBSTRATE | [2009/46] | Anglais: | ASSAYS FOR MODULATORS OF PARKIN ACTIVITY USING NOVEL SUBSTRATES | [2009/46] | Français: | DOSAGES DE MODULATEURS DE L'ACTIVITE DE LA PARKINE UTILISANT DE NOUVEAUX SUBSTRATS | [2011/26] |
Précédent [2009/46] | DOSAGES DE MODULATEURS DE L'ACTIVITE DE LA PARKINE UTLISANT DE NOUVEAUX SUBSTRATS | Entrée dans la phase régionale | 28.08.2009 | Taxe nationale de base payée | 28.08.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.08.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.08.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/46] | 18.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.2011 | Taxe de délivrance payée | 15.09.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.11.2009 | Opposition(s) | 24.09.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.01.2008 | AT | 21.12.2011 | BE | 21.12.2011 | CY | 21.12.2011 | CZ | 21.12.2011 | DK | 21.12.2011 | EE | 21.12.2011 | FI | 21.12.2011 | HR | 21.12.2011 | IT | 21.12.2011 | LT | 21.12.2011 | LV | 21.12.2011 | MT | 21.12.2011 | NL | 21.12.2011 | PL | 21.12.2011 | RO | 21.12.2011 | SE | 21.12.2011 | SI | 21.12.2011 | SK | 21.12.2011 | TR | 21.12.2011 | CH | 31.01.2012 | IE | 31.01.2012 | LI | 31.01.2012 | LU | 31.01.2012 | MC | 31.01.2012 | BG | 21.03.2012 | NO | 21.03.2012 | GR | 22.03.2012 | ES | 01.04.2012 | IS | 21.04.2012 | PT | 23.04.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 21.12.2011 | |
BE | 21.12.2011 | ||
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
FI | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
MT | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
TR | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
IE | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
LU | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
ES | 01.04.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 21.12.2011 | |
BE | 21.12.2011 | ||
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
FI | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
MT | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
TR | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
IE | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
ES | 01.04.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2013/35] | AT | 21.12.2011 | |
BE | 21.12.2011 | ||
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
FI | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
MT | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
IE | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
ES | 01.04.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 21.12.2011 | |
BE | 21.12.2011 | ||
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
FI | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
IE | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
ES | 01.04.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 21.12.2011 | |
BE | 21.12.2011 | ||
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
IE | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
ES | 01.04.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 21.12.2011 | |
BE | 21.12.2011 | ||
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
IE | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 21.12.2011 | |
BE | 21.12.2011 | ||
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2012/50] | BE | 21.12.2011 | |
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
IT | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2012/49] | BE | 21.12.2011 | |
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
DK | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
CH | 31.01.2012 | ||
LI | 31.01.2012 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2012/37] | BE | 21.12.2011 | |
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
PL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
MC | 31.01.2012 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
PT | 23.04.2012 | ||
Précédent [2012/36] | BE | 21.12.2011 | |
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
RO | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
SK | 21.12.2011 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
Précédent [2012/35] | BE | 21.12.2011 | |
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
EE | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
BG | 21.03.2012 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
Précédent [2012/34] | BE | 21.12.2011 | |
CY | 21.12.2011 | ||
CZ | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
IS | 21.04.2012 | ||
Précédent [2012/30] | BE | 21.12.2011 | |
CY | 21.12.2011 | ||
HR | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
Précédent [2012/28] | CY | 21.12.2011 | |
HR | 21.12.2011 | ||
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
Précédent [2012/27] | HR | 21.12.2011 | |
LT | 21.12.2011 | ||
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
Précédent [2012/24] | LT | 21.12.2011 | |
LV | 21.12.2011 | ||
NL | 21.12.2011 | ||
SE | 21.12.2011 | ||
SI | 21.12.2011 | ||
NO | 21.03.2012 | ||
GR | 22.03.2012 | ||
Précédent [2012/20] | LT | 21.12.2011 | |
NO | 21.03.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [AY] - IMAI YUZURU ET AL, "CHIP is associated with Parkin, a gene responsible for familial Parkinson's disease, and enhances its ubiquitin ligase activity.", MOLECULAR CELL JUL 2002, (200207), vol. 10, no. 1, ISSN 1097-2765, pages 55 - 67, XP002491457 [A] 1-15,18,19,25-28 * the whole document * * abstract * * page 62, column L, paragraph 2 * * figure 6B * * page 66, column L, paragraph 2 * [Y] 16,17,20-24 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1097-2765(02)00583-X | [AY] - TSAI YIEN CHE ET AL, "Parkin facilitates the elimination of expanded polyglutamine proteins and leads to preservation of proteasome function.", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (20030613), vol. 278, no. 24, ISSN 0021-9258, pages 22044 - 22055, XP002491458 [A] 1-15,18,19,25-28 * the whole document * * abstract * * page 22046, column L, paragraph 2 * * page 22047, column R, paragraph 2 - paragraph 3; figure 4B * [Y] 16,17,20-24 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M212235200 | [A] - SATO SHIGETO ET AL, "14-3-3eta is a novel regulator of parkin ubiquitin ligase.", THE EMBO JOURNAL 11 JAN 2006, (20060111), vol. 25, no. 1, ISSN 0261-4189, pages 211 - 221, XP002491459 [A] 1-15,18,19,25-28 * the whole document * * abstract * * page 213, column R, paragraph 2; figure 3A * * page 213, column R, paragraph 3; figure 3B * * page 213, column R, paragraph 3; figure 3C * * figure 6B * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.emboj.7600774 | [A] - TANAKA K ET AL, "Ubiquitin, proteasome and parkin", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. MOLECULAR CELL RESEARCH, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (20041129), vol. 1695, no. 1-3, ISSN 0167-4889, pages 235 - 247, XP004686287 [A] 1-15,18,19,25-28 * the whole document * * abstract * * section 5.6 "putative substrates", page 233, right column to page 234, right column * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2004.09.026 | [A] - HATTORI ET AL, "Pathogenetic mechanisms of parkin in Parkinson's disease", LANCET THE, LANCET LIMITED. LONDON, GB, (20040821), vol. 364, no. 9435, ISSN 0140-6736, pages 722 - 724, XP005205008 [A] 1-15,18,19,25-28 * the whole document * * table on page 723 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(04)16901-8 | [A] - SAKATA ERI ET AL, "Parkin binds the Rpn10 subunit of 26S proteasomes through its ubiquitin-like domain.", EMBO REPORTS, (200303), vol. 4, no. 3, ISSN 1469-221X, pages 301 - 306, XP002491479 [A] 1-9,18,25-27 * the whole document * * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.embor.embor764 | [Y] - AUGERR K R ET AL, "Quantitative assays of mdm2 ubiquitin ligase activity and other ubiquitin-utilizing enzymes for inhibitor discovery", METHODS IN ENZYMOLOGY, ACADEMIC PRESS INC, SAN DIEGO, CA, US, (20050101), vol. 399, ISSN 0076-6879, pages 701 - 717, XP008084920 [Y] 16,17,20-24 * the whole document * * abstract * * page 708, paragraph LAST - page 712, paragraph 1 * * page 712, paragraph L * * page 714, paragraph L - page 715, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0076-6879(05)99046-0 | par le demandeur | - IMAI ET AL., MOLECULAR CELL, (20020701), vol. 10, no. 1, pages 55 - 67 | - "26S protease", FEBS LETT., vol. 381, no. 1-2, pages 143 - 148 | - COAX ET AL., "Structure and functions of the 20S and 26S proteasomes", ANNU. REV. BIOCHEM., (1996), vol. 65, pages 801 - 847 | - WANG ET AL., JMOL BIOL., (2005), vol. 348, no. 3, pages 727 - 39 | - VAN NOCKER, MOL CELL BIOL, (1996), vol. 16, pages 6020 - 28 | - KATZMANN ET AL., NAT. REV. MOL. CELL. BIOL., (2002), vol. 3, page 893 | - YOUNG ET AL., J BIOL. CHEM., (1998), vol. 273, page 5461 | - WALTERS ET AL., BIOCHEMISTRY, (2002), vol. 41, pages 1767 - 77 | - FODOR ET AL., SCIENCE, (1991), vol. 251, pages 767 - 73 | - MEDYNSKI, BIOTECHNOLOGY, (1994), vol. 12, pages 709 - 710 | - OHLMEYER ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1993), vol. 90, pages 10922 - 10926 | - ERB ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1994), vol. 91, pages 11422 - 11426 | - JAYAWICKREME ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1994), vol. 91, pages 1614 - 1618 | - SALMON ET AL., PROC. NATL. ACAD SCI. USA, (1993), vol. 90, pages 11708 - 11712 | - BALLINGER ET AL., MOL. CELL. BIOL., (1999), vol. 19, pages 4535 - 45 | - CONNELL ET AL., NAT. CELL BIOL., (2001), vol. 3, pages 93 - 96 | - INGHAM ET AL., ONCOGENE, (2004), vol. 23, pages 1972 - 1984 | - ATTAIX ET AL., ESSAYS BIOCHEM., (2005), vol. 41, pages 173 - 186 | - KUSSIE ET AL., SCIENCE, (1996), vol. 274, pages 948 - 953 | - HUIBREGTSE ET AL., MOL. CELL. BIOL., (1993), vol. 13, pages 775 - 784 | - NAKAYAMA ET AL., CELL, (2004), vol. 117, pages 941 - 952 |