EP2145162 - BALANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.02.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.02.2011 | Demande réputée retirée | publié le 09.03.2011 [2011/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carag AG Bahnhofstrasse 9 6340 Baar / CH | [2010/03] | Inventeur(s) | 01 /
MANNHART, Jevgenij St.jakobstrasse 40 CH-6330 Cham / CH | 02 /
RÖTHLIN, Cyrill Dorfgässli 8 CH-6331 Hünenberg / CH | 03 /
ROBERT, Marc Siegwartstrasse 6 CH-6403 Küssnacht / CH | 04 /
BERNHARD, Jérôme Alfred Escherstrasse 23 CH-8002 Zürich / CH | [2010/03] | Mandataire(s) | Clerc, Natalia, et al Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2010/03] | Clerc, Natalia, et al Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 08733811.7 | 23.04.2008 | [2010/03] | WO2008CH00185 | Numéro de priorité, date | CH20070073407 | 04.05.2007 Format original publié: CH 734072007 | [2010/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008134906 | Date: | 13.11.2008 | Langue: | DE | [2008/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2145162 | Date: | 20.01.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.11.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.11.2008 | Classification | IPC: | G01G7/00, G01D5/20, G01L1/14 | [2010/03] | CPC: |
G01G7/00 (EP,US);
G01G23/3728 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/03] | Titre | Allemand: | WAAGE | [2010/03] | Anglais: | SCALE | [2010/03] | Français: | BALANCE | [2010/03] | Entrée dans la phase régionale | 27.11.2009 | Taxe nationale de base payée | 27.11.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.11.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.11.2009 | Requête en examen déposée [2010/03] | 06.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.10.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/10] | 21.10.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]FR2509047 (MICROBO SA [CH]) [Y] 3-5 * page 2, line 1 - line 7 * * page 4, line 17 - line 23; figure 3 *; | [Y]WO02064407 (NWM TRUST MAN LTD [NZ], et al) [Y] 6 * page 10, line 15 - line 31 *; | [XY]EP1279938 (STARR JOHNSON [US]) [X] 1,2,7,8 * abstract * * paragraphs [0007] - [0010]; figure 1 * [Y] 3-6; | [A]EP1357370 (ESEC TRADING SA [CH]) [A] 1 * paragraphs [0009] , [0010]; figure 1 *; | [A]WO2006056650 (LAPPSET GROUP OY [FI], et al) [A] 1* abstract *; | [E]WO2008049261 (CARAG AG [CH], et al) [E] 1 * page 5, line 20 - line 32 * * page 6, line 20 - page 7, line 8 * |