EP2142320 - PROCÉDÉ DE FORMAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.12.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Adval Tech Holding AG Freiburgstrasse 556 3172 Niederwangen / CH | [2010/02] | Inventeur(s) | 01 /
LÜTHI, Rudolf Neueneggstrasse 15 CH-3172 Niederwangen / CH | 02 /
DELIS, Andreas Obstgarten 11 CH-8121 Benglen / CH | 03 /
JÖHR, Hans Talstrasse 54 CH-3122 Kehrsatz / CH | [2010/11] |
Précédent [2010/02] | 01 /
LÜTHI, Rudolf Neueneggstrasse 15 CH-3172 Niederwangen / CH | ||
02 /
DELIS, Andreas Postgasse 48 CH-3011 Bern / CH | |||
03 /
JÖHR, Hans Talstrasse 54 CH-3122 Kehrsatz / CH | Mandataire(s) | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2012/06] | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | ||
Précédent [2010/02] | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | ||
Précédent [2009/49] | Bremi, Tobias Hans Isler & Pedrazzini AG Postfach 1772 8027 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 08733815.8 | 25.04.2008 | [2010/02] | WO2008CH00189 | Numéro de priorité, date | CH20070000750 | 09.05.2007 Format original publié: CH 7502007 | [2010/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008138152 | Date: | 20.11.2008 | Langue: | DE | [2008/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2142320 | Date: | 13.01.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2142320 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | DE | [2012/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2008 | Classification | IPC: | B21D22/04, B21D28/10 | [2010/02] | CPC: |
B21D22/04 (EP);
B21D28/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/02] | Titre | Allemand: | UMFORMVERFAHREN | [2010/02] | Anglais: | FORMING METHOD | [2010/02] | Français: | PROCÉDÉ DE FORMAGE | [2010/02] | Entrée dans la phase régionale | 12.10.2009 | Taxe nationale de base payée | 12.10.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.10.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.10.2009 | Requête en examen déposée [2010/02] | 10.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.01.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.09.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.2011 | Taxe de délivrance payée | 19.12.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.02.2010 | Opposition(s) | 09.11.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 08.02.2012 | CZ | 08.02.2012 | DK | 08.02.2012 | EE | 08.02.2012 | FI | 08.02.2012 | HR | 08.02.2012 | IE | 08.02.2012 | IT | 08.02.2012 | LT | 08.02.2012 | LV | 08.02.2012 | MT | 08.02.2012 | NL | 08.02.2012 | PL | 08.02.2012 | RO | 08.02.2012 | SE | 08.02.2012 | SI | 08.02.2012 | SK | 08.02.2012 | TR | 08.02.2012 | LU | 25.04.2012 | BE | 30.04.2012 | CH | 30.04.2012 | LI | 30.04.2012 | MC | 30.04.2012 | BG | 08.05.2012 | GB | 08.05.2012 | NO | 08.05.2012 | GR | 09.05.2012 | ES | 19.05.2012 | IS | 08.06.2012 | PT | 08.06.2012 | [2014/27] |
Précédent [2014/21] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
MT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
TR | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
BG | 08.05.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2013/35] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
MT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
BG | 08.05.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
BG | 08.05.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2013/22] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
ES | 19.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2013/21] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
GB | 08.05.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2013/08] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2013/07] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
IT | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/48] | CY | 08.02.2012 | |
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
SE | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/47] | CY | 08.02.2012 | |
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 08.02.2012 | |
FI | 08.02.2012 | ||
HR | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | FI | 08.02.2012 | |
HR | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | FI | 08.02.2012 | |
HR | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
PL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | HR | 08.02.2012 | |
LT | 08.02.2012 | ||
NL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/35] | LT | 08.02.2012 | |
NL | 08.02.2012 | ||
NO | 08.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 08.02.2012 | |
NO | 08.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US4785655 (PISTRITTO TINO J [US], et al) [X] 10 * column 8, line 4, paragraph N - column 9, line 30; figures 5,6; claims 1-7; table 1 * [A] 1-9; | [XA]US2003157359 (UEHARA SUMIO [JP], et al) [X] 10 * figures 2,4 *[A] 1-9; | [XA]JP2004291007 (ARACO CORP) [X] 10 * abstract * [A] 1-9 | Examen | US5732587 | US2003066329 |