EP2150164 - DISPOSITIF POUR DÉBARRASSER, EN PARTICULIER POUR DES PLATEAUX DE SERVICE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ludwig Elkuch AG Schaaner Strasse 32 9487 Bendern / LI | [2010/06] | Inventeur(s) | 01 /
ELKUCH, Günther c/o Ludwig Elkuch AG Schaaner Strasse 35 FL-9487 Bendern / LI | [2010/06] | Mandataire(s) | Hasler, Erich, et al c/o Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG Kappelestrasse 15 9492 Eschen / LI | [N/P] |
Précédent [2010/06] | Hasler, Erich, et al c/o Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG Kappelestrasse 15 9492 Eschen / LI | Numéro de la demande, date de dépôt | 08733836.4 | 14.05.2008 | [2010/06] | WO2008CH00215 | Numéro de priorité, date | CH20070077507 | 14.05.2007 Format original publié: CH 775072007 | [2010/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008138160 | Date: | 20.11.2008 | Langue: | DE | [2008/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2150164 | Date: | 10.02.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2150164 | Date: | 15.09.2010 | Langue: | DE | [2010/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2008 | Classification | IPC: | A47L15/24 | [2010/06] | CPC: |
A47L15/247 (EP);
A47L15/0092 (EP);
A47L15/245 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/06] | Titre | Allemand: | ABRÄUMVORRICHTUNG, INSBESONDERE FÜR SERVIERTABLETTS | [2010/06] | Anglais: | CLEARING APPARATUS, IN PARTICULAR FOR SERVING TRAYS | [2010/06] | Français: | DISPOSITIF POUR DÉBARRASSER, EN PARTICULIER POUR DES PLATEAUX DE SERVICE | [2010/06] | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2009 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.11.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.11.2009 | Requête en examen déposée [2010/06] | 17.05.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.07.2010 | Taxe de délivrance payée | 19.07.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.06.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 15.09.2010 | CZ | 15.09.2010 | DK | 15.09.2010 | EE | 15.09.2010 | FI | 15.09.2010 | HR | 15.09.2010 | HU | 15.09.2010 | IE | 15.09.2010 | LT | 15.09.2010 | LV | 15.09.2010 | MT | 15.09.2010 | NL | 15.09.2010 | PL | 15.09.2010 | RO | 15.09.2010 | SE | 15.09.2010 | SI | 15.09.2010 | SK | 15.09.2010 | TR | 15.09.2010 | BG | 15.12.2010 | NO | 15.12.2010 | GR | 16.12.2010 | IS | 15.01.2011 | PT | 17.01.2011 | LU | 14.05.2011 | BE | 31.05.2011 | MC | 31.05.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 15.09.2010 | |
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
HR | 15.09.2010 | ||
IE | 15.09.2010 | ||
LT | 15.09.2010 | ||
LV | 15.09.2010 | ||
MT | 15.09.2010 | ||
NL | 15.09.2010 | ||
PL | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SE | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
SK | 15.09.2010 | ||
TR | 15.09.2010 | ||
BG | 15.12.2010 | ||
NO | 15.12.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
IS | 15.01.2011 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
LU | 14.05.2011 | ||
BE | 31.05.2011 | ||
MC | 31.05.2011 | ||
Précédent [2013/42] | CY | 15.09.2010 | |
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
HR | 15.09.2010 | ||
IE | 15.09.2010 | ||
LT | 15.09.2010 | ||
LV | 15.09.2010 | ||
MT | 15.09.2010 | ||
NL | 15.09.2010 | ||
PL | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SE | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
SK | 15.09.2010 | ||
BG | 15.12.2010 | ||
NO | 15.12.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
IS | 15.01.2011 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
LU | 14.05.2011 | ||
BE | 31.05.2011 | ||
MC | 31.05.2011 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 15.09.2010 | |
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
HR | 15.09.2010 | ||
IE | 15.09.2010 | ||
LT | 15.09.2010 | ||
LV | 15.09.2010 | ||
MT | 15.09.2010 | ||
NL | 15.09.2010 | ||
PL | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SE | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
SK | 15.09.2010 | ||
NO | 15.12.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
IS | 15.01.2011 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
LU | 14.05.2011 | ||
BE | 31.05.2011 | ||
MC | 31.05.2011 | ||
Précédent [2012/17] | CY | 15.09.2010 | |
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
HR | 15.09.2010 | ||
IE | 15.09.2010 | ||
LT | 15.09.2010 | ||
LV | 15.09.2010 | ||
MT | 15.09.2010 | ||
NL | 15.09.2010 | ||
PL | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SE | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
SK | 15.09.2010 | ||
NO | 15.12.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
IS | 15.01.2011 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
BE | 31.05.2011 | ||
MC | 31.05.2011 | ||
Précédent [2012/05] | CY | 15.09.2010 | |
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
HR | 15.09.2010 | ||
IE | 15.09.2010 | ||
LT | 15.09.2010 | ||
LV | 15.09.2010 | ||
MT | 15.09.2010 | ||
NL | 15.09.2010 | ||
PL | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SE | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
SK | 15.09.2010 | ||
NO | 15.12.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
IS | 15.01.2011 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
MC | 31.05.2011 | ||
Précédent [2011/40] | CY | 15.09.2010 | |
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
HR | 15.09.2010 | ||
IE | 15.09.2010 | ||
LT | 15.09.2010 | ||
LV | 15.09.2010 | ||
NL | 15.09.2010 | ||
PL | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SE | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
SK | 15.09.2010 | ||
NO | 15.12.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
IS | 15.01.2011 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
Précédent [2011/27] | CY | 15.09.2010 | |
CZ | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
HR | 15.09.2010 | ||
IE | 15.09.2010 | ||
LT | 15.09.2010 | ||
LV | 15.09.2010 | ||
NL | 15.09.2010 | ||
PL | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SE | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
SK | 15.09.2010 | ||
NO | 15.12.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
IS | 15.01.2011 | ||
PT | 17.01.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE1956050 (MEIKO MASCHINEN U APPBAU) [A] 1-25* page 5 - page 6; figure 1 *; | [DA]US4021266 (KITTERMAN LAWRENCE PETE, et al) [DA] 1-25 * the whole document *; | [A]DE2553439 (CIDELCEM) [A] 1-25 * page 4, paragraph 2 - page 5, paragraph 3; figures 1-4 *; | [A]DE2744879 (HILDEBRAND ED ING AG) [A] 1-25 * page 6 - page 8; figures 2-5 *; | [A]EP0292773 (MEIKO MASCH & APP [DE]) [A] 1-25 * column 5, line 38 - column 7, line 49; figure 1 *; | [A]WO9627320 (CENTRALSUG AB [SE], et al) [A] 1-25 * page 2, line 1 - page 3, line 3; figures 1,2 *; | [A]EP1410752 (WINCOR NIXDORF INT GMBH [DE]) [A] 1-25 * paragraph [0011] - paragraph [0012]; figure 1 * |