|
20.06.2018 |
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.08.2017 |
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.07.2017 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.07.2017 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.07.2017 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.07.2017 |
Traduction des revendications en français |
Recherche / Examen |
4 |
|
06.07.2017 |
Traduction des revendications en allemand |
Recherche / Examen |
4 |
|
06.07.2017 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
28.02.2017 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
28.02.2017 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
28.02.2017 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
28.02.2017 |
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) |
Recherche / Examen |
88 |
|
28.02.2017 |
Texte envisagé pour la délivrance (listage de séquences) |
Recherche / Examen |
19 |
|
28.02.2017 |
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) |
Recherche / Examen |
88 |
|
07.02.2017 |
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse |
Recherche / Examen |
2 |
|
25.01.2017 |
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur |
Recherche / Examen |
6 |
|
08.07.2016 |
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse |
Recherche / Examen |
2 |
|
04.07.2016 |
Dépôt concernant un changement de nom du demandeur |
Recherche / Examen |
11 |
|
28.06.2016 |
Dépôt concernant un changement de nom du demandeur |
Recherche / Examen |
12 |
|
17.06.2016 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
2 |
|
17.06.2016 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
4 |
|
17.06.2016 |
Description modifiée avec annotations |
Recherche / Examen |
69 |
|
17.06.2016 |
Revendications |
Recherche / Examen |
4 |
|
17.06.2016 |
Description |
Recherche / Examen |
68 |
|
17.06.2016 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.06.2016 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
15.04.2016 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
2 |
|
15.04.2016 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
21.07.2015 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.07.2015 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
4 |
|
21.07.2015 |
Revendications |
Recherche / Examen |
4 |
|
21.07.2015 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.07.2015 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
4 |
|
12.03.2015 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
3 |
|
12.03.2015 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
15.11.2013 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.11.2013 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.04.2013 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.01.2013 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.01.2013 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
4 |
|
14.01.2013 |
Revendications |
Recherche / Examen |
4 |
|
14.01.2013 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.01.2013 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
3 |
|
20.11.2012 |
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.11.2012 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.11.2012 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.11.2012 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.07.2012 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
4 |
|
04.07.2012 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
03.03.2011 |
Décision relative à la poursuite de la procédure |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.02.2011 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
5 |
|
16.02.2011 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.02.2011 |
Requête en poursuite de la procédure |
Recherche / Examen |
5 |
|
17.12.2010 |
Demande réputée retirée (absence de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.09.2010 |
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.09.2010 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
13.09.2010 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
03.05.2010 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
3 |
|
03.05.2010 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
12.04.2010 |
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
10 |
|
12.04.2010 |
Modifications reçues avant l'examen quant au fond |
Recherche / Examen |
2 |
|
09.04.2010 |
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
10 |
|
09.04.2010 |
Modifications reçues avant l'examen quant au fond |
Recherche / Examen |
2 |
|
24.03.2010 |
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.03.2010 |
Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
24.11.2009 |
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité |
Recherche / Examen |
15 |
|
30.10.2009 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
30.10.2009 |
Requête d'entrée dans la phase européenne |
Recherche / Examen |
7 |
|
20.08.2009 |
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets |
Recherche / Examen |
3 |
|
22.01.2009 |
Copie du rapport de recherche international |
Recherche / Examen |
10 |
|
22.01.2009 |
Publication internationale du rapport de recherche internationale |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.12.2008 |
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII |
Administration chargée de la recherche internationale |
3 |
|
09.12.2008 |
Opinion écrite de l'ISA, page de garde |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
09.12.2008 |
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire |
Administration chargée de la recherche internationale |
10 |
|
05.11.2008 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
90 |
|
16.10.2008 |
Publication de la demande internationale - A2 |
Recherche / Examen |
98 |
|
16.10.2008 |
Listage de séquences |
Recherche / Examen |
19 |
|
17.04.2008 |
Abrégé |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
17.04.2008 |
Revendications |
Administration chargée de la recherche internationale |
9 |
|
17.04.2008 |
Description |
Administration chargée de la recherche internationale |
72 |
|
17.04.2008 |
Dessins |
Administration chargée de la recherche internationale |
15 |
|
17.04.2008 |
Listage de séquences |
Administration chargée de la recherche internationale |
19 |