EP2176418 - VECTEURS ADÉNOVIRAUX CODANTS UN PATHOGÈNE OU UN ANTIGÈNE TUMORAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.06.2018 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oxford University Innovation Limited Buxton Court 3 West Way Botley Oxford OX2 0JB / GB | [2017/10] |
Précédent [2016/32] | Pour tous les Etats désignés Oxford University Innovation Limited Buxton Court 3 West Way Botley Oxford OX2 0SZ / GB | ||
Précédent [2010/16] | Pour tous les Etats désignés Isis Innovation Ltd Ewart House Ewert Place Oxford Oxfordshire OX2 7SG / GB | Inventeur(s) | 01 /
DRAPER, Simon The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 02 /
REYES, Arturo The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 03 /
SRIDHAR, Saranya The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 04 /
HILL, Adrian The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 05 /
GILBERT, Sarah The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | 06 /
GOODMAN, Anna The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | [2017/33] |
Précédent [2010/16] | 01 /
DRAPER, Simon The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | ||
02 /
REYES, Arturo The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
03 /
SRIDHAR, Saranya The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
04 /
HILL, Adrian The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
05 /
GILBERT, Sarah The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | |||
06 /
GOODMAN, Anna The Jenner Institute Roosevelt Drive Oxford OX3 7DQ / GB | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2013/51] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2010/16] | White, Nina Louise Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08736933.6 | 10.04.2008 | [2010/16] | WO2008GB01262 | Numéro de priorité, date | GB20070006914 | 10.04.2007 Format original publié: GB 0706914 | [2010/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008122811 | Date: | 16.10.2008 | Langue: | EN | [2008/42] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2176418 | Date: | 21.04.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.10.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2176418 | Date: | 16.08.2017 | Langue: | EN | [2017/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.01.2009 | Classification | IPC: | C12N15/86, A61K39/04, C07K14/78, C07K16/20, C07K14/445 | [2017/07] | CPC: |
A61K39/015 (EP,US);
A61K39/39 (US);
A61P33/06 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/04 (EP);
C07K14/445 (US);
C07K14/78 (EP,US);
C07K16/205 (EP,US);
C12N15/86 (EP,US);
A01K2227/105 (EP,US);
A01K2267/0337 (EP,US);
A61K2039/5256 (US);
A61K2039/545 (US);
A61K2039/55561 (US);
C12N2710/10334 (US);
|
Précédent IPC [2010/16] | C12N15/861, C12N15/863, A61K39/015, A61K39/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/33] |
Précédent [2010/16] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FÜR EINEN KRANKHEITSERREGER ODER EIN TUMORANTIGEN CODIERENDE ADENOVIRUSVEKTOREN | [2010/16] | Anglais: | ADENOVIRAL VECTORS ENCODING A PATHOGEN OR TUMOUR ANTIGEN | [2010/16] | Français: | VECTEURS ADÉNOVIRAUX CODANTS UN PATHOGÈNE OU UN ANTIGÈNE TUMORAL | [2010/16] | Entrée dans la phase régionale | 30.10.2009 | Taxe nationale de base payée | 30.10.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.10.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.10.2009 | Requête en examen déposée [2010/16] | 08.03.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.12.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 16.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.07.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 06.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.05.2010 | Opposition(s) | 17.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/30] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 16.02.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.02.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 03.03.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.04.2008 | AT | 16.08.2017 | CY | 16.08.2017 | CZ | 16.08.2017 | DK | 16.08.2017 | EE | 16.08.2017 | FI | 16.08.2017 | HR | 16.08.2017 | LT | 16.08.2017 | LV | 16.08.2017 | MC | 16.08.2017 | PL | 16.08.2017 | PT | 16.08.2017 | RO | 16.08.2017 | SE | 16.08.2017 | SI | 16.08.2017 | SK | 16.08.2017 | TR | 16.08.2017 | BG | 16.11.2017 | NO | 16.11.2017 | GR | 17.11.2017 | IS | 16.12.2017 | IE | 10.04.2018 | LU | 10.04.2018 | MT | 10.04.2018 | CH | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 10.04.2008 | |
AT | 16.08.2017 | ||
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
HR | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
PT | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
TR | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 10.04.2008 | |
AT | 16.08.2017 | ||
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
PT | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
TR | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
TR | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
MT | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 10.04.2018 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
LU | 10.04.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 16.08.2017 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 16.08.2017 | |
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 16.08.2017 | |
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 16.08.2017 | |
NO | 16.11.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO0102607 (MERCK & CO INC [US], et al) [X] 1,2,5,14-16,45 * pages 5,8-9; example 1; claim 12 *; | WO0121201 [ ] (ISIS INNOVATION [GB], et al) [ ] * pages 8,18 *; | [X]WO0204493 (CHIRON CORP [US], et al) [X] 1,4,5,14-16,45 * pages 3,4,53; claims 64,82 *; | [XY]WO2005071093 (ANGELETTI P IST RICHERCHE BIO [IT], et al) [X] 1-6,11,12,14-17,22,24,25,30,32,48-51,55,56 * pages 3-7 * * page 18, paragraph LAST * [Y] 7-10,13,18,20,21,23,26,28,29,31,52-54,57; | [A]EP1589108 (OXXON THERAPEUTICS LTD [GB]) [A] 33-41,46,47,58* pages 4-7 formulation 4, page 7 *; | [Y]WO2007027860 (GENVEC INC [US], et al) [Y] 7-10,18,20,21,26,28,29,38,40,41,52-54 * pages 5,27,28, paragraphs 68,79; example 5 *; | [PX]WO2007100584 (US GOV HEALTH & HUMAN SERV [US], et al) [PX] 1,4,5,14-16,45 * page 41, page 44, lines 17-19 part 4 *; | [PX] - FACCIABENE ET AL, "Vectors encoding carcinoembryonic antigen fused to the B subunit of heat-labile enterotoxin elicit antigen-specific immune responses and antitumor effects", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20071120), vol. 26, no. 1, ISSN 0264-410X, pages 47 - 58, XP022379300 [PX] 1,4,14-16,45 * abstract * * page 50, column LEFT * | [XY] - GILBERT S C ET AL, "Enhanced CD8 T cell immunogenicity and protective efficacy in a mouse malaria model using a recombinant adenoviral vaccine in heterologous prime-boost immunisation regimes", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20020115), vol. 20, no. 7-8, ISSN 0264-410X, pages 1039 - 1045, XP004332973 [X] 1,4-10,14-21,25-29,33,35-37,39,45-47,58 * abstract * * page 1040, column LEFT * [Y] 2,3,11-13,22-24,30-32,34,38,40-44,48-57 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0264-410X(01)00450-9 | [X] - SHIVER J W ET AL, "Replication-incompetent adenoviral vaccine vector elicits effective anti-immunodeficiency-virus immunity", NATURE, NATURE PUBLISHING GROUP, LONDON, UK, (20020217), vol. 415, ISSN 0028-0836, pages 331 - 335, XP002963543 [X] 1,2,5,14-16,45 * abstract * * page 335, column LEFT * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/415331a | [Y] - WANG JUN ET AL, "Single mucosal, but not parenteral, immunization with recombinant adenoviral-based vaccine provides potent protection from pulmonary tuberculosis", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE WILLIAMS AND WILKINS CO. BALTIMORE, (20041115), vol. 173, no. 10, ISSN 0022-1767, pages 6357 - 6365, XP002329297 [Y] 11-13,22-24,30-32,42-44,55-57 * abstract * * page 6358; figure 1 * | [Y] - GILBERT ET AL, "Synergistic DNA-MVA prime-boost vaccination regimes for malaria and tuberculosis", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20060522), vol. 24, no. 21, ISSN 0264-410X, pages 4554 - 4561, XP005463447 [Y] 40-44 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2005.08.048 | [Y] - KOBINGER, GARY ET AL., "Simian Adenoviral Vector Based-Vaccine Fully Protect Against Ebola Virus Even in the Presence of Pre-Existing Immunity to Human Adenovirus", MOLECULAR THERAPY, ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, CA, US, (20040501), vol. 9, ISSN 1525-0016, page 142, XP004634739 [Y] 2,3,48-57 * abstract * | [Y] - FITZGERALD J C ET AL, "A Simian Replication-Defective Adenoviral Recombinant Vaccine to HIV-1 Gag", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE WILLIAMS AND WILKINS CO. BALTIMORE, (20030201), vol. 170, ISSN 0022-1767, pages 1416 - 1422, XP002974900 [Y] 2,3,48-57 * abstract * | [Y] - PINTO A R ET AL, "Induction of CD8<+> T cells to an HIV-1 antigen upon oral immunization of mice with a simian E1-deleted adenoviral vector", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20040126), vol. 22, no. 5-6, ISSN 0264-410X, pages 698 - 704, XP004485201 [Y] 34 * abstract * * page 1041, column RIGHT; figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2003.08.029 | [Y] - MCCONKEY SAMUEL J ET AL, "Enhanced T-cell immunogenicity of plasmid DNA vaccines boosted by recombinant modified vaccinia virus Ankara in humans", NATURE MEDICINE, NATURE PUBLISHING GROUP, NEW YORK, NY, US, (20030601), vol. 9, no. 6, ISSN 1078-8956, pages 729 - 735, XP002460024 [Y] 38,40 * abstract * * page 734, column LEFT * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm881 | [Y] - SCHNEIDER J ET AL, "ENHANCED IMMUNOGENICITY FOR CD8+ T CELL INDUCTION AND COMPLETE PROTECTIVE EFFICACY OF MALARIA DNA VACCINATION BY BOOSTING WITH MODIEFIED VACCINIA VIRUS ANKARA", NATURE MEDICINE, NATURE PUBLISHING GROUP, NEW YORK, NY, US, (19980401), vol. 4, no. 4, ISSN 1078-8956, pages 397 - 402, XP000739989 [Y] 38,40 * abstract * * page 401, column RIGHT * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm0498-397 | [A] - HILL ADRIAN V S, "Pre-erythrocytic malaria vaccines: towards greater efficacy", NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY, (200601), vol. 6, no. 1, ISSN 1474-1733(print) 1474-1741(ele, pages 21 - 32, XP009104038 [A] 1-32,45,48-57 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nri1746 | [A] - PERUZZI DANIELA ET AL, "A chimpanzee serotype-based adenoviral vector as vaccine for CEA.", PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH ANNUAL MEETING, & 97TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN-ASSOCIATION-FOR-CANCER-RESEARCH (AACR); WASHINGTON, DC, USA; APRIL 01 -05, 2006, (200604), vol. 47, ISSN 0197-016X, page 330, XP002489955 [A] 1,16,45 * abstract * | [A] - OH ET AL, "Dendritic cells transduced with recombinant adenoviruses induce more efficient anti-tumor immunity than dendritic cells pulsed with peptide", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20060405), vol. 24, no. 15, ISSN 0264-410X, pages 2860 - 2868, XP005337652 [A] 1,16,45 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2005.12.056 | [A] - CHAPMAN B S ET AL, "EFFECT OF INTRON A FROM HUMAN CYTOMEGALOVIRUS (TOWNE) IMMEDIATE- EARLY GENE ON HETEROLOGOUS EXPRESSION IN MAMMALIAN CELLS", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, (19910725), vol. 19, no. 14, ISSN 0305-1048, pages 3979 - 3986, XP000569788 [A] 1-32,45,48-57 * abstract * | [A] - MONTGOMERY D L ET AL, "HETEROLOGOUS AND HOMOLOGOUS PROTECTION AGAINST INFLUENZA A BY DNA VACCINATION: OPTIMIZATION OF DNA VECTORS", DNA AND CELL BIOLOGY, MARY ANN LIEBERT, NEW YORK, NY, US, (19931101), vol. 12, no. 9, ISSN 1044-5498, pages 777 - 783, XP000565708 [A] 1-32,45,48-57 * abstract * | [A] - XU Z-L ET AL, "Strength evaluation of transcriptional regulatory elements for transgene expression by adenovirus vector", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20020517), vol. 81, no. 1-2, ISSN 0168-3659, pages 155 - 163, XP004351113 [A] 1-32,45,48-57 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-3659(02)00059-7 | [A] - XU Z-L ET AL, "Woodchuck hepatitis virus post-transcriptional regulation element enhances transgene expression from adenovirus vectors", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA - GENERAL SUBJECTS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, NL, (20030611), vol. 1621, no. 3, ISSN 0304-4165, pages 266 - 271, XP004429276 [A] 1-32,45,48-57 * figures 1,2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4165(03)00078-3 | [A] - ROY S ET AL, "Complete nucleotide sequences and genome organization of four chimpanzee adenoviruses", VIROLOGY, ACADEMIC PRESS,ORLANDO, US, (20040701), vol. 324, no. 2, ISSN 0042-6822, pages 361 - 372, XP004519188 [A] 3 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.virol.2004.03.047 | [A] - LI ET AL, "Viral vectors for malaria vaccine development", VACCINE, BUTTERWORTH SCIENTIFIC. GUILDFORD, GB, (20070315), vol. 25, no. 14, ISSN 0264-410X, pages 2567 - 2574, XP005925103 [A] 33-41,46,47,58 * page 2569, column LEFT * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.07.035 |